JAKUB GAUNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.09.2022 |
Adresa: |
60200, 19105045, Brno-město, Brno, Staré Brno, Hybešova, 267, 26 |
|
JAKUB GAUNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.09.2022 |
Adresa: |
60200, 19105045, Brno-město, Brno, Staré Brno, Hybešova, 267, 26, Hybešova 267/26, Staré Brno, 60200 Brno |
|
VLADIMÍR KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 26.09.2022
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
60200, 19170076, Brno, Veveří, Úvoz, 426, 59a |
|
VLADIMÍR KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 26.09.2022
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
60200, 19170076, Brno-město, Brno, Veveří, Úvoz, 426, 59a, Úvoz 426/59a, Veveří, 60200 Brno |
|
Vladimír Kovář
|
Neaktivní
od 04.12.2012
|
jednatel |
25.05.2010 |
Adresa: |
60200, 19170076, Brno, Úvoz, 426, 59a |
|
David Kovář
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
25.05.2010 |
Adresa: |
62300, 19383282, Brno, Vaňhalova, 11 |
|
VLADIMÍR KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 04.12.2012
|
jednatel |
25.05.2010 |
Adresa: |
60200, 19170076, Brno-město, Brno, Veveří, Úvoz, 426, 59a, Úvoz 426/59a, Veveří, 60200 Brno |
|
DAVID KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
25.05.2010 |
Adresa: |
62300, 19383282, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Vaňhalova, 396, 11, Vaňhalova 396/11, Kohoutovice, 62300 Brno |
|