MUDr. JITKA SKOTÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2019 |
Adresa: |
67906, 74276794, Blansko, Vilémovice, Vilémovice, 156 |
|
MUDr. JITKA SKOTÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2019 |
Adresa: |
67906, 74276794, Blansko, Vilémovice, Vilémovice, 156, č.p. 156, 67906 Vilémovice |
|
BEATRIX FIKESOVÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2019
|
jednatel |
13.05.2016 |
Adresa: |
67971, 7853629, Blansko, Lysice, Lysice, V Zahradách, 410 |
|
BEATRIX FIKESOVÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2019
|
jednatel |
13.05.2016 |
Adresa: |
67971, 7853629, Blansko, Lysice, Lysice, V Zahradách, 410, V Zahradách 410, 67971 Lysice |
|
BEATRIX FIKESOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
jednatel |
16.04.2015 |
Adresa: |
66448, 26400138, Moravany, Moravany, Pod Lesem, 436, 5 |
|
BEATRIX FIKESOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
jednatel |
16.04.2015 |
Adresa: |
66448, 26400138, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Pod Lesem, 436, 5, Pod Lesem 436/5, 66448 Moravany |
|
BEATRIX FIKESOVÁ
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
66448, 26400138, Moravany, Moravany, Pod Lesem, 436, 5 |
|
BEATRIX FIKESOVÁ
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
66448, 26400138, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Pod Lesem, 436, 5, Pod Lesem 436/5, 66448 Moravany |
|
BEATRIX BRADNOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
01.08.2013 |
Adresa: |
66448, 26400138, Moravany, Moravany, Pod Lesem, 436, 5 |
|
BEATRIX BRADNOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
01.08.2013 |
Adresa: |
66448, 26400138, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Pod Lesem, 436, 5, Pod Lesem 436/5, 66448 Moravany |
|
MUDr. Beatrix Bradnová
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
jednatel |
07.06.2010 |
Adresa: |
61600, 19608519, Brno, Šmídkova, 3089, 5b |
|
MUDr. Beatrix Bradnová
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
jednatel |
07.06.2010 |
Adresa: |
61600, 19608519, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Šmídkova, 3089, 5b, Šmídkova 3089/5b, Žabovřesky, 61600 Brno |
|