SANDRA ANN CUMMINGS
|
Neaktivní
od 28.01.2021
|
jednatel |
17.10.2017 |
Adresa: |
NN69DB, Brixworth, Northamptonshire, Old Fire Station, Cross Hill |
|
ALAN GIBSON SOMERVILLE
|
Neaktivní
od 21.06.2021
|
jednatel |
17.10.2017 |
Adresa: |
GU185ND, Lightwater, Surrey, 1 Mallards Way |
|
HELLEN MARIA STEIN
|
Neaktivní
od 21.06.2021
|
jednatel |
17.10.2017 |
Adresa: |
SO507PU, Horton Heath, Hampshire, 16 Aintree Close |
|
SANDRA ANN CUMMINGS
|
Neaktivní
od 28.01.2021
|
jednatel |
17.10.2017 |
Adresa: |
Brixworth, Northamptonshire, Old Fire Station, Cross Hill, NN69DB, Old Fire Station, Cross Hill, NN69DB Brixworth, Northamptonshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
ALAN GIBSON SOMERVILLE
|
Neaktivní
od 21.06.2021
|
jednatel |
17.10.2017 |
Adresa: |
Lightwater, Surrey, 1 Mallards Way, GU185ND, 1 Mallards Way, GU185ND Lightwater, Surrey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
HELLEN MARIA STEIN
|
Neaktivní
od 21.06.2021
|
jednatel |
17.10.2017 |
Adresa: |
Horton Heath, Hampshire, 16 Aintree Close, SO507PU, 16 Aintree Close, SO507PU Horton Heath, Hampshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
DAVID DANIEL WASSENAR
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
jednatel |
02.07.2016 |
Adresa: |
60200, 27588939, Brno-město, Brno, Trnitá, Spálená, 480, 1 |
|
DAVID DANIEL WASSENAR
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
jednatel |
02.07.2016 |
Adresa: |
60200, 27588939, Brno-město, Brno, Trnitá, Spálená, 480, 1, Spálená 480/1, Trnitá, 60200 Brno |
|
DAVID DANIEL WASSENAR
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19097905, Brno, Brno-město, Bašty, 414, 4 |
|
DAVID DANIEL WASSENAR
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19097905, Brno-město, Brno, Brno-město, Bašty, 414, 4, Bašty 414/4, Brno-město, 60200 Brno |
|
David Daniel Wassenar
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
05.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19097905, Brno-město, Brno, Brno-město, Bašty, 414, 4 |
|
DAVID DANIEL WASSENAR
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
05.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19097905, Brno-město, Brno, Brno-město, Bašty, 414, 4, Bašty 414/4, Brno-město, 60200 Brno |
|
JEFFREY ALAN BROADHURST
|
Neaktivní
od 05.10.2015
|
jednatel |
26.03.2013 |
Adresa: |
PA18020, Bethlehem, 3101 Emrick BLVD STE, 301 |
|
JEFFREY ALAN BROADHURST
|
Neaktivní
od 05.10.2015
|
jednatel |
26.03.2013 |
Adresa: |
Bethlehem, 3101 Emrick BLVD STE, 301, PA18020, 3101 Emrick BLVD STE, 301, PA18020 Bethlehem, Spojené státy americké |
|
John Forrestal
|
Neaktivní
od 15.06.2012
|
jednatel |
26.11.2010 |
Adresa: |
18042, Easton, Auburn Dr., 233 |
|
Ludmila Linda Szemlová
|
Neaktivní
od 15.06.2012
|
jednatel |
26.11.2010 |
Adresa: |
66483, 24607991, Říčky, 22 |
|
John Forrestal
|
Neaktivní
od 15.06.2012
|
jednatel |
26.11.2010 |
Adresa: |
Easton, Auburn Dr., 18042, Auburn Dr. 233, 18042 Easton, Spojené státy americké |
|
Ludmila Linda Szemlová
|
Neaktivní
od 15.06.2012
|
jednatel |
26.11.2010 |
Adresa: |
66483, 24607991, Brno-venkov, Říčky, Říčky, 22, č.p. 22, 66483 Říčky |
|
Jeffrey Alan Broadhurst
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
jednatel |
26.05.2010 |
Adresa: |
Nanjing, 6009 Changjiang Science Building, Nanchang Road 40, PSČ 210037 |
|
Jeffrey Alan Broadhurst
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
jednatel |
26.05.2010 |
Adresa: |
Nanjing, 6009 Changjiang Science Building, Nanchang Road 40, PSČ 210037, Nanchang Road 40, PSČ 210037, Nanjing - 6009 Changjiang Science Building, Čína |
|