Mgr. LUCIE ČERNÍČKOVÁ LIPOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.09.2020 |
Adresa: |
79601, 24826944, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Husovo nám., 2092, 38 |
|
Mgr. LUCIE ČERNÍČKOVÁ LIPOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.09.2020 |
Adresa: |
79601, 24826944, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Husovo nám., 2092, 38, Husovo nám. 2092/38, 79601 Prostějov |
|
TOMÁŠ ČERNÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2013 |
Adresa: |
79601, 24806242, Prostějov, Prostějov, Pernštýnské nám., 193, 10 |
|
TOMÁŠ ČERNÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2013 |
Adresa: |
79601, 24806242, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Pernštýnské nám., 193, 10, Pernštýnské nám. 193/10, 79601 Prostějov |
|
Mgr. LUCIE LIPOVSKÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
79601, 24826944, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Husovo nám., 2092, 38 |
|
Mgr. LUCIE LIPOVSKÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
79601, 24826944, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Husovo nám., 2092, 38, Husovo nám. 2092/38, 79601 Prostějov |
|
Tomáš Žák
|
Neaktivní
od 18.03.2013
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
79601, 24838578, Prostějov, Bulharská, 3172, 20 |
|
Lukáš Lamplota
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
79601, 24808717, Prostějov, Kostelecká, 379, 9 |
|
Mgr. Lucie Lipovská
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
79601, 24826944, Prostějov, Husovo nám., 2092, 38 |
|
Tomáš Žák
|
Neaktivní
od 18.03.2013
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
79601, 24838578, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Bulharská, 3172, 20, Bulharská 3172/20, 79601 Prostějov |
|
Lukáš Lamplota
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
79601, 24808717, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Kostelecká, 379, 9, Kostelecká 379/9, 79601 Prostějov |
|
Mgr. LUCIE LIPOVSKÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
79601, 24826944, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Husovo nám., 2092, 38, Husovo nám. 2092/38, 79601 Prostějov |
|