PETR JENÍK
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
jednatel |
26.02.2015 |
Adresa: |
19300, 22449680, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Tlustého, 2042, 22 |
|
PETR JENÍK
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
jednatel |
26.02.2015 |
Adresa: |
19300, 22449680, Praha, Horní Počernice, Tlustého, 2042, 22, Tlustého 2042/22, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. PAVEL KŘEHLÍK
|
Neaktivní
od 26.02.2015
|
jednatel |
13.10.2014 |
Adresa: |
67576, 2746867, Hartvíkovice, Hartvíkovice, 184 |
|
Ing. PAVEL KŘEHLÍK
|
Neaktivní
od 26.02.2015
|
jednatel |
13.10.2014 |
Adresa: |
67576, 2746867, Třebíč, Hartvíkovice, Hartvíkovice, 184, č.p. 184, 67576 Hartvíkovice |
|
Ing. ONDŘEJ FOLTÝN
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
jednatel |
28.03.2014 |
Adresa: |
76701, 25849786, Kostelany, Kostelany, 158 |
|
Ing. ONDŘEJ FOLTÝN
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
jednatel |
28.03.2014 |
Adresa: |
76701, 25849786, Kroměříž, Kostelany, Kostelany, 158, č.p. 158, 76701 Kostelany |
|
Ing. Josef Renč
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
40336, 25543318, Tisá, 436 |
|
Ing. JOSEF RENČ
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
40336, 25543318, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 436, č.p. 436, 40336 Tisá |
|
Ing. Ondřej Foltýn
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
jednatel |
17.06.2010 |
Adresa: |
76701, 25849786, Kostelany, 158 |
|
Ing. ONDŘEJ FOLTÝN
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
jednatel |
17.06.2010 |
Adresa: |
76701, 25849786, Kroměříž, Kostelany, Kostelany, 158, č.p. 158, 76701 Kostelany |
|