Ing. JAROSLAV BARTOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.08.2019 |
Adresa: |
46401, 14963221, Liberec, Frýdlant, Frýdlant, U Nemocnice, 1173 |
|
Ing. JAROSLAV BARTOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.08.2019 |
Adresa: |
46401, 14963221, Liberec, Frýdlant, Frýdlant, U Nemocnice, 1173, U Nemocnice 1173, 46401 Frýdlant |
|
Ing. TOMÁŠ FRÝDEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2019 |
Adresa: |
69002, 19000260, Břeclav, Břeclav, náměstí Petra Bezruče, 1145, 17 |
|
Ing. TOMÁŠ FRÝDEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2019 |
Adresa: |
69002, 19000260, Břeclav, Břeclav, Břeclav, náměstí Petra Bezruče, 1145, 17, náměstí Petra Bezruče 1145/17, 69002 Břeclav |
|
TOMÁŠ FRÝDEK
|
Neaktivní
od 23.07.2019
|
jednatel |
22.07.2015 |
Adresa: |
69002, 19000260, Břeclav, Břeclav, náměstí Petra Bezruče, 1145, 17 |
|
TOMÁŠ FRÝDEK
|
Neaktivní
od 23.07.2019
|
jednatel |
22.07.2015 |
Adresa: |
69002, 19000260, Břeclav, Břeclav, Břeclav, náměstí Petra Bezruče, 1145, 17, náměstí Petra Bezruče 1145/17, 69002 Břeclav |
|
JANA SRNCOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
68301, 25806955, Tučapy, Tučapy, 212 |
|
JANA SRNCOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
68301, 25806955, Vyškov, Tučapy, Tučapy, 212, č.p. 212, 68301 Tučapy |
|
Jana Srncová
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
28.06.2010 |
Adresa: |
68301, 25806955, Tučapy, 212 |
|
Mgr. Květoslava Plimlová
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
jednatel |
28.06.2010 |
Adresa: |
68401, 25854941, Slavkov u Brna, Luční, 1476 |
|
JANA SRNCOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
28.06.2010 |
Adresa: |
68301, 25806955, Vyškov, Tučapy, Tučapy, 212, č.p. 212, 68301 Tučapy |
|
Mgr. Květoslava Plimlová
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
jednatel |
28.06.2010 |
Adresa: |
68401, 25854941, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Luční, 1476, Luční 1476, 68401 Slavkov u Brna |
|