LENKA BAREŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
67904, 7922477, Adamov, Adamov, Komenského, 314, 17 |
|
LENKA BAREŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
67904, 7922477, Blansko, Adamov, Adamov, Komenského, 314, 17, Komenského 314/17, 67904 Adamov |
|
RADEK HAMRLA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
62500, 19215096, Brno, Bohunice, Okrouhlá, 441, 9 |
|
RADEK HAMRLA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
62500, 19215096, Brno-město, Brno, Bohunice, Okrouhlá, 441, 9, Okrouhlá 441/9, Bohunice, 62500 Brno |
|
Radek Hamrla
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
05.08.2011 |
Adresa: |
62000, 19044607, Brno, Karkulínova, 544, 36 |
|
Radek Hamrla
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
05.08.2011 |
Adresa: |
62000, 19044607, Brno-město, Brno, Tuřany, Karkulínova, 544, 36, Karkulínova 544/36, Tuřany, 62000 Brno |
|
Tomáš Pazour
|
Neaktivní
od 05.08.2011
|
jednatel |
29.09.2010 |
Adresa: |
64300, 25085361, Brno, Ctiradova, 762, 64 |
|
Aleš Kalášek
|
Neaktivní
od 03.12.2012
|
jednatel |
29.09.2010 |
Adresa: |
38501, 791911, Horní Vltavice, Račí, 7 |
|
Lenka Barešová
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
29.09.2010 |
Adresa: |
67904, 7922477, Adamov, Komenského, 314, 17 |
|
Tomáš Pazour
|
Neaktivní
od 05.08.2011
|
jednatel |
29.09.2010 |
Adresa: |
64300, 25085361, Brno-město, Brno, Chrlice, Ctiradova, 762, 64, Ctiradova 762/64, Chrlice, 64300 Brno |
|
Aleš Kalášek
|
Neaktivní
od 03.12.2012
|
jednatel |
29.09.2010 |
Adresa: |
38501, 791911, Prachatice, Horní Vltavice, Račí, 7, Račí 7, 38501 Horní Vltavice |
|
LENKA BAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
29.09.2010 |
Adresa: |
67904, 7922477, Blansko, Adamov, Adamov, Komenského, 314, 17, Komenského 314/17, 67904 Adamov |
|
Monika Tomášová
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
jednatel |
11.08.2010 |
Adresa: |
67502, 2668939, Studenec, 165 |
|
Monika Tomášová
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
jednatel |
11.08.2010 |
Adresa: |
67502, 2668939, Třebíč, Studenec, Studenec, 165, č.p. 165, 67502 Studenec |
|