Ing. DAVID ČÁPEK
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
14700, 21962375, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Podolská, 348, 88 |
|
Ing. DAVID ČÁPEK
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
člen představenstva |
04.08.2016 |
Adresa: |
14700, 21962375, Praha, Podolí, Podolská, 348, 88, Podolská 348/88, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
VOJTĚCH HURT
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
23.03.2015 |
Adresa: |
62500, 19563141, Brno, Starý Lískovec, ulice Kosmonautů, 416, 5 |
|
VOJTĚCH HURT
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen představenstva |
23.03.2015 |
Adresa: |
62500, 19563141, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, ulice Kosmonautů, 416, 5, ulice Kosmonautů 416/5, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Ing. MONIKA STRNADOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2015
|
člen představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
67502, 2668939, Studenec, Studenec, 165 |
|
Ing. MONIKA STRNADOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2015
|
člen představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
67502, 2668939, Třebíč, Studenec, Studenec, 165, č.p. 165, 67502 Studenec |
|
Ing. MONIKA TOMÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen představenstva |
30.05.2014 |
Adresa: |
67502, 2668939, Studenec, Studenec, 165 |
|
Ing. MONIKA TOMÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen představenstva |
30.05.2014 |
Adresa: |
67502, 2668939, Třebíč, Studenec, Studenec, 165, č.p. 165, 67502 Studenec |
|
Ing. Monika Tomášová
|
Neaktivní
od 30.05.2014
|
člen představenstva |
22.12.2010 |
Adresa: |
67502, 2668939, Studenec, 165 |
|
Ing. Karel Limberg
|
Neaktivní
od 23.03.2015
|
předseda představenstva |
22.12.2010 |
Adresa: |
63900, 19130155, Brno, Horní, 759, 7 |
|
Mgr. Pavel Komrska
|
Neaktivní
od 23.03.2015
|
místopředseda představenstva |
22.12.2010 |
Adresa: |
62500, 19217471, Brno, Spodní, 672, 6 |
|
Ing. MONIKA TOMÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2014
|
člen představenstva |
22.12.2010 |
Adresa: |
67502, 2668939, Třebíč, Studenec, Studenec, 165, č.p. 165, 67502 Studenec |
|
Ing. Karel Limberg
|
Neaktivní
od 23.03.2015
|
předseda představenstva |
22.12.2010 |
Adresa: |
63900, 19130155, Brno-město, Brno, Štýřice, Horní, 759, 7, Horní 759/7, Štýřice, 63900 Brno |
|
Mgr. Pavel Komrska
|
Neaktivní
od 23.03.2015
|
místopředseda představenstva |
22.12.2010 |
Adresa: |
62500, 19217471, Brno-město, Brno, Bohunice, Spodní, 672, 6, Spodní 672/6, Bohunice, 62500 Brno |
|
Monika Tomášová
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
předseda představenstva |
14.09.2010 |
Adresa: |
67502, 2668939, Studenec, 165 |
|
JUDr. Nicol Bednáříková
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
místopředseda představenstva |
14.09.2010 |
Adresa: |
67401, 18736327, Třebíč, Mánesova, 697, 9 |
|
Ing. Luděk Horník
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
člen představenstva |
14.09.2010 |
Adresa: |
67559, 18694284, Radkovice u Hrotovic, 56 |
|
Monika Tomášová
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
předseda představenstva |
14.09.2010 |
Adresa: |
67502, 2668939, Třebíč, Studenec, Studenec, 165, č.p. 165, 67502 Studenec |
|
JUDr. NICOL BEDNÁŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
místopředseda představenstva |
14.09.2010 |
Adresa: |
67401, 18736327, Třebíč, Třebíč, Borovina, Mánesova, 697, 9, Mánesova 697/9, Borovina, 67401 Třebíč |
|
Ing. LUDĚK HORNÍK
|
Neaktivní
od 22.12.2010
|
člen představenstva |
14.09.2010 |
Adresa: |
67559, 18694284, Třebíč, Radkovice u Hrotovic, Radkovice u Hrotovic, 56, č.p. 56, 67559 Radkovice u Hrotovic |
|