RADEK SKŘIVÁNEK
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
Jednatel |
30.03.2019 |
Adresa: |
78833, 25759361, Šumperk, Hanušovice, Hanušovice, Za Moravou, 126 |
|
RADEK SKŘIVÁNEK
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
Jednatel |
30.03.2019 |
Adresa: |
78833, 25759361, Šumperk, Hanušovice, Hanušovice, Za Moravou, 126, Za Moravou 126, 78833 Hanušovice |
|
RADEK SKŘIVÁNEK
|
Neaktivní
od 30.03.2019
|
Jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
78963, 5875161, Šumperk, Ruda nad Moravou, Ruda nad Moravou, 9. května, 40 |
|
RADEK SKŘIVÁNEK
|
Neaktivní
od 30.03.2019
|
Jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
78963, 5875161, Šumperk, Ruda nad Moravou, Ruda nad Moravou, 9. května, 40, 9. května 40, 78963 Ruda nad Moravou |
|
MILOŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
53973, 5460298, Skuteč, Skuteč, Terezy Novákové, 829 |
|
Miloš Novák
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
53973, 5460298, Chrudim, Skuteč, Skuteč, Terezy Novákové, 829, Terezy Novákové 829, 53973 Skuteč |
|
JOSEF ZAHRADNÍK
|
Neaktivní
od 25.06.2015
|
jednatel |
05.05.2014 |
Adresa: |
69501, 23181796, Hodonín, Hodonín, Masarykovo nám., 53, 1 |
|
JOSEF ZAHRADNÍK
|
Neaktivní
od 25.06.2015
|
jednatel |
05.05.2014 |
Adresa: |
69501, 23181796, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Masarykovo nám., 53, 1, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín |
|
Miloš Novák
|
Neaktivní
od 05.05.2014
|
jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
53973, Skuteč, T.Novákové, 829 |
|
Miloš Novák
|
Neaktivní
od 05.05.2014
|
jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
53973, 5460298, Chrudim, Skuteč, Skuteč, Terezy Novákové, 829, Terezy Novákové 829, 53973 Skuteč |
|