MARTIN ŠEBEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.05.2024 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|
Mgr DAVID SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.05.2024 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|
VLADIMÍR CRHÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.05.2024 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|
Mgr. DAVID SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10 |
|
VLADIMÍR CRHÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10 |
|
RŮŽENA ZBOŽÍNKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10 |
|
Mgr. DAVID SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 01.05.2024
|
předseda výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|
VLADIMÍR CRHÁK
|
Neaktivní
od 01.05.2024
|
místopředseda výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|
RŮŽENA ZBOŽÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.05.2024
|
člen výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|
DAVID SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
předseda výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10 |
|
JOSEF RUS
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
místopředseda výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10 |
|
RŮŽENA ZBOŽÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
člen výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10 |
|
DAVID SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
předseda výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|
JOSEF RUS
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
místopředseda výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|
RŮŽENA ZBOŽÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
člen výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|
David Sedláček
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
předseda výboru |
26.11.2010 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Slovenská, 2543, 10 |
|
Josef Rus
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
místopředseda výboru |
26.11.2010 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Slovenská, 2543, 10 |
|
Růžena Zbožínková
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
člen výboru |
26.11.2010 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Slovenská, 2543, 10 |
|
DAVID SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
předseda výboru |
26.11.2010 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|
JOSEF RUS
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
místopředseda výboru |
26.11.2010 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|
RŮŽENA ZBOŽÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
člen výboru |
26.11.2010 |
Adresa: |
79601, 24831913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slovenská, 2543, 10, Slovenská 2543/10, 79601 Prostějov |
|