LUKÁŠ SKÁLA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2023 |
Adresa: |
46303, 26094487, Liberec, Stráž nad Nisou, Stráž nad Nisou, Růžová, 518, Růžová 518, 46303 Stráž nad Nisou |
|
LUKÁŠ SKÁLA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
46312, 23738782, Liberec, Liberec XXIV-Pilínkov, Puškinova, 76 |
|
LUKÁŠ SKÁLA
|
Neaktivní
od 12.07.2023
|
jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
46312, 23738782, Liberec, Liberec, Liberec XXIV-Pilínkov, Puškinova, 76, Puškinova 76, Liberec XXIV-Pilínkov, 46312 Liberec |
|
Lukáš Skála
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
28.02.2012 |
Adresa: |
46312, 23738782, Liberec, Puškinova, 76 |
|
LUKÁŠ SKÁLA
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
28.02.2012 |
Adresa: |
46312, 23738782, Liberec, Liberec, Liberec XXIV-Pilínkov, Puškinova, 76, Puškinova 76, Liberec XXIV-Pilínkov, 46312 Liberec |
|
Ladislav Slánský
|
Neaktivní
od 28.02.2012
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
46001, 1, Liberec 1, Moskevská, 147, 53 |
|
Ladislav Slánský
|
Neaktivní
od 28.02.2012
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
46001, 23774878, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Moskevská, 147, 53, Moskevská 147/53, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Mgr. Daniel Janda
|
Neaktivní
od 11.02.2011
|
jednatel |
18.11.2010 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno, Fillova, 105, 8 |
|
Mgr. Daniel Janda
|
Neaktivní
od 11.02.2011
|
jednatel |
18.11.2010 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno-město, Brno, Lesná, Fillova, 105, 8, Fillova 105/8, Lesná, 63800 Brno |
|