Mgr. FILIP KUBRYCHT
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.08.2024 |
Adresa: |
16000, 22198504, Praha, Dejvice, Na pískách, 1174, 73, Na pískách 1174/73, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. JAN VRÁTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.10.2017 |
Adresa: |
18400, 26017393, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Zaječická, 834, 5 |
|
Mgr. JAN VRÁTNÝ
|
Neaktivní
od 17.08.2024
|
jednatel |
12.07.2024 |
Adresa: |
18000, 73366404, Praha, Libeň, V zahradách, 2462, 31, V zahradách 2462/31, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Mgr. JAN VRÁTNÝ
|
Neaktivní
od 12.07.2024
|
jednatel |
31.10.2017 |
Adresa: |
18400, 26017393, Praha, Čimice, Zaječická, 834, 5, Zaječická 834/5, Čimice, 18400 Praha 8 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 31.10.2017
|
jednatel |
15.05.2015 |
Adresa: |
11000, 21708380, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Opletalova, 1015, 55 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 31.10.2017
|
jednatel |
15.05.2015 |
Adresa: |
11000, 21708380, Praha, Nové Město, Opletalova, 1015, 55, Opletalova 1015/55, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
LUKÁŠ MALÝ
|
Neaktivní
od 15.05.2015
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
25163, 14655926, Strančice, Strančice, Revoluční, 383 |
|
LUKÁŠ MALÝ
|
Neaktivní
od 15.05.2015
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
25163, 14655926, Praha-východ, Strančice, Strančice, Revoluční, 383, Revoluční 383, 25163 Strančice |
|
Miloš Beznoska
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
03.01.2012 |
Adresa: |
10000, 22621199, Praha, Limuzská, 1811, 11 |
|
Miloš Beznoska
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
03.01.2012 |
Adresa: |
10000, 22621199, Praha, Strašnice, Limuzská, 1811, 11, Limuzská 1811/11, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. Jana Oravčíková
|
Neaktivní
od 03.01.2012
|
jednatel |
30.12.2010 |
Adresa: |
97101, Prievidza, Bendíka, 778, 5 |
|
Mgr. Jana Oravčíková
|
Neaktivní
od 03.01.2012
|
jednatel |
30.12.2010 |
Adresa: |
Prievidza, Bendíka, 97101, 5, Bendíka 778/5, 97101 Prievidza, Slovensko |
|