JAKUB VRBA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
09.11.2015 |
Adresa: |
63800, 19260601, Brno, Lesná, Holubova, 219, 14 |
|
MARTIN SKARKA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
09.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19751095, Brno, Ponava, Kounicova, 510, 56 |
|
JANA SKÁCELOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.11.2015 |
Adresa: |
63800, 19260601, Brno, Lesná, Holubova, 219, 14 |
|
JAKUB VRBA
|
Neaktivní
od 25.06.2024
|
předseda představenstva |
09.11.2015 |
Adresa: |
63800, 19260601, Brno-město, Brno, Lesná, Holubova, 219, 14, Holubova 219/14, Lesná, 63800 Brno |
|
MARTIN SKARKA
|
Neaktivní
od 25.06.2024
|
místopředseda představenstva |
09.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19751095, Brno-město, Brno, Ponava, Kounicova, 510, 56, Kounicova 510/56, Ponava, 60200 Brno |
|
JANA SKÁCELOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2024
|
člen představenstva |
09.11.2015 |
Adresa: |
63800, 19260601, Brno-město, Brno, Lesná, Holubova, 219, 14, Holubova 219/14, Lesná, 63800 Brno |
|
JAKUB VRBA
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
předseda představenstva |
04.02.2014 |
Adresa: |
63800, 19260601, Brno, Lesná, Holubova, 219, 14 |
|
MARTIN SKARKA
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
místopředseda představenstva |
04.02.2014 |
Adresa: |
60200, 19751095, Brno, Ponava, Kounicova, 510, 56 |
|
JANA SKÁCELOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen představenstva |
04.02.2014 |
Adresa: |
63800, 19260601, Brno, Lesná, Holubova, 219, 14 |
|
JAKUB VRBA
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
předseda představenstva |
04.02.2014 |
Adresa: |
63800, 19260601, Brno-město, Brno, Lesná, Holubova, 219, 14, Holubova 219/14, Lesná, 63800 Brno |
|
MARTIN SKARKA
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
místopředseda představenstva |
04.02.2014 |
Adresa: |
60200, 19751095, Brno-město, Brno, Ponava, Kounicova, 510, 56, Kounicova 510/56, Ponava, 60200 Brno |
|
JANA SKÁCELOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen představenstva |
04.02.2014 |
Adresa: |
63800, 19260601, Brno-město, Brno, Lesná, Holubova, 219, 14, Holubova 219/14, Lesná, 63800 Brno |
|
Jakub Vrba
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
předseda představenstva |
15.05.2012 |
Adresa: |
63800, 19260601, Brno, Holubova, 219, 14 |
|
JAKUB VRBA
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
předseda představenstva |
15.05.2012 |
Adresa: |
63800, 19260601, Brno-město, Brno, Lesná, Holubova, 219, 14, Holubova 219/14, Lesná, 63800 Brno |
|
Jakub Vrba
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
předseda představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
60200, 19093951, Brno, Úvoz, 60, 64 |
|
Jana Skácelová
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
člen představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
73801, 20575017, Frýdek - Místek, Emy Destinové, 658 |
|
Miroslav Ševčík
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
člen představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
63500, 100, Brno, Bystrc 2608E |
|
Jakub Vrba
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
předseda představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
60200, 19093951, Brno-město, Brno, Brno-město, Úvoz, 60, 64, Úvoz 60/64, Brno-město, 60200 Brno |
|
Jana Skácelová
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
člen představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
73801, 20575017, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Emy Destinové, 658, Emy Destinové 658, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Miroslav Ševčík
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
člen představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
Brno, Bystrc 2608E, 63500, Bystrc 2608E, 63500 Brno, Česká republika |
|