Ing. LUDMILA MARTÍNKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.08.2017 |
Adresa: |
61600, 25093380, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horova, 3115, 59b |
|
JIŘÍ TRTÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.08.2017 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1798, 68 |
|
ZDENĚK KOLKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.08.2017 |
Adresa: |
61200, 19715005, Brno-město, Brno, Královo Pole, Tyršova, 2137, 28 |
|
Ing. Ludmila Martínková
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.08.2017 |
Adresa: |
61600, 25093380, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horova, 3115, 59b, Horova 3115/59b, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JIŘÍ TRTÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.08.2017 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1798, 68, Vodova 1798/68, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ZDENĚK KOLKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.08.2017 |
Adresa: |
61200, 19715005, Brno-město, Brno, Královo Pole, Tyršova, 2137, 28, Tyršova 2137/28, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. LUDMILA MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
61600, 25093380, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horova, 3115, 59b |
|
Ing. Ludmila Martínková
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
61600, 25093380, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horova, 3115, 59b, Horova 3115/59b, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
MVDr. JIŘÍ TRTÍK
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
místopředseda výboru |
24.10.2015 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1798, 68 |
|
MVDr. Jiří Trtík
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
místopředseda výboru |
24.10.2015 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1798, 68, Vodova 1798/68, Královo Pole, 61200 Brno |
|
HYNEK FOJTÍK
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
člen výboru |
07.05.2014 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno, Královo Pole, Vodova, 1798, 68 |
|
Hynek Fojtík
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
člen výboru |
07.05.2014 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1798, 68, Vodova 1798/68, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Hynek Fojtík
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
člen výboru |
07.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno, Vodova, 1798, 68 |
|
MVDr. Jiří Trtík
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
místopředseda výboru |
07.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno, Vodova, 1798, 68 |
|
Ing. Ludmila Martínková
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda výboru |
07.01.2011 |
Adresa: |
61600, 25093380, Brno, Horova, 3115, 59b |
|
Hynek Fojtík
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
člen výboru |
07.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1798, 68, Vodova 1798/68, Královo Pole, 61200 Brno |
|
MVDr. Jiří Trtík
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
místopředseda výboru |
07.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1798, 68, Vodova 1798/68, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Ludmila Martínková
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda výboru |
07.01.2011 |
Adresa: |
61600, 25093380, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horova, 3115, 59b, Horova 3115/59b, Žabovřesky, 61600 Brno |
|