GÁSPÁR TÜNDE
|
Neaktivní
od 13.05.2021
|
jednatel |
22.05.2018 |
Adresa: |
1134, Budapest, Dozsa Gyorgy ut 152 |
|
GÁSPÁR TÜNDE
|
Neaktivní
od 13.05.2021
|
jednatel |
22.05.2018 |
Adresa: |
Budapest, Dozsa Gyorgy ut 152, 1134, Dozsa Gyorgy ut 152, 1134 Budapest, Maďarsko |
|
MIKLYA ANDREA ILDIKÓ FARKASNÉ
|
Neaktivní
od 22.05.2018
|
jednatel |
08.03.2017 |
Adresa: |
2255, Szentlörinc utca 2, Szentlörinckáta |
|
MIKLYA ANDREA ILDIKÓ FARKASNÉ
|
Neaktivní
od 22.05.2018
|
jednatel |
08.03.2017 |
Adresa: |
Szentlörinc utca 2, Szentlörinckáta, 2255, Szentlörinckáta, 2255 Szentlörinc utca 2, Maďarsko |
|
LUBOMÍR CENDELÍN
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
jednatel |
23.08.2013 |
Adresa: |
61400, 19253826, Brno, Husovice, Nováčkova, 1349, 10 |
|
LUBOMÍR CENDELÍN
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
jednatel |
23.08.2013 |
Adresa: |
61400, 19253826, Brno-město, Brno, Husovice, Nováčkova, 1349, 10, Nováčkova 1349/10, Husovice, 61400 Brno |
|
Lubomír Cendelín
|
Neaktivní
od 23.08.2013
|
jednatel |
14.10.2011 |
Adresa: |
61400, 19253826, Brno, Nováčkova, 10 |
|
LUBOMÍR CENDELÍN
|
Neaktivní
od 23.08.2013
|
jednatel |
14.10.2011 |
Adresa: |
61400, 19253826, Brno-město, Brno, Husovice, Nováčkova, 1349, 10, Nováčkova 1349/10, Husovice, 61400 Brno |
|
Iveta Hiclová
|
Neaktivní
od 14.10.2011
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
69106, 10172572, Velké Pavlovice, Boženy Němcové, 29 |
|
Ing. Zdeněk Hicl
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
69106, 10172572, Velké Pavlovice, Boženy Němcové, 29 |
|
Iveta Hiclová
|
Neaktivní
od 14.10.2011
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
69106, 10172572, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Boženy Němcové, 1021, 29, Boženy Němcové 1021/29, 69106 Velké Pavlovice |
|
ing. Zdeněk Hicl
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
69106, 10172572, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Boženy Němcové, 1021, 29, Boženy Němcové 1021/29, 69106 Velké Pavlovice |
|