RENÉ JOB
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2021 |
Adresa: |
61400, 19243901, Brno-město, Brno, Husovice, Nováčkova, 388, 30 |
|
RENÉ JOB
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2021 |
Adresa: |
61400, 19243901, Brno-město, Brno, Husovice, Nováčkova, 388, 30, Nováčkova 388/30, Husovice, 61400 Brno |
|
JINDŘICH CHYLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
61600, 19591578, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Šmejkalova, 1525, 86 |
|
JINDŘICH CHYLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
61600, 19591578, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Šmejkalova, 1525, 86, Šmejkalova 1525/86, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
RENÉ JOB
|
Neaktivní
od 04.06.2021
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
61600, 19606800, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Terasová, 2930, 16 |
|
RENÉ JOB
|
Neaktivní
od 04.06.2021
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
61600, 19606800, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Terasová, 2930, 16, Terasová 2930/16, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
René Job
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
03.06.2011 |
Adresa: |
61600, 19606800, Brno, Terasová, 2930, 16 |
|
RENÉ JOB
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
03.06.2011 |
Adresa: |
61600, 19606800, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Terasová, 2930, 16, Terasová 2930/16, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Roman Hrbek
|
Neaktivní
od 03.06.2011
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
62100, 27298361, Brno, Brigádnická, 278, 13a |
|
Jindřich Chylík
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
61600, 19591578, Brno, Šmejkalova, 1525, 86 |
|
Roman Hrbek
|
Neaktivní
od 03.06.2011
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
62100, 27298361, Brno-město, Brno, Mokrá Hora, Brigádnická, 278, 13a, Brigádnická 278/13a, Mokrá Hora, 62100 Brno |
|
JINDŘICH CHYLÍK
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
61600, 19591578, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Šmejkalova, 1525, 86, Šmejkalova 1525/86, Žabovřesky, 61600 Brno |
|