JAKUB CHLUBNA
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.05.2023 |
Adresa: |
63900, 28281870, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 903, 19, Poříčí 903/19, Staré Brno, 63900 Brno |
|
LIBOR KEBELEŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
63900, 19111321, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 903, 17 |
|
IVANA HÖNLINGEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
63900, 19110863, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 776, 15 |
|
JAKUB CHLUBNA
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
60200, 28281870, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 903, 19 |
|
LIBOR KEBELEŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
63900, 19111321, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 903, 17, Poříčí 903/17, Staré Brno, 63900 Brno |
|
IVANA HÖNLINGEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
63900, 19110863, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 776, 15, Poříčí 776/15, Staré Brno, 63900 Brno |
|
JAKUB CHLUBNA
|
Neaktivní
od 07.05.2023
|
člen výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
63900, 28281870, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 903, 19, Poříčí 903/19, Staré Brno, 63900 Brno |
|
LIBOR KEBELEŠ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
63900, 19111321, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 903, 17 |
|
IVANA HÖNLINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
místopředseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
63900, 19110863, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 776, 15 |
|
LIBOR KEBELEŠ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
63900, 19111321, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 903, 17, Poříčí 903/17, Staré Brno, 63900 Brno |
|
IVANA HÖNLINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
místopředseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
63900, 19110863, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 776, 15, Poříčí 776/15, Staré Brno, 63900 Brno |
|
LIBOR KEBELEŠ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda výboru |
23.08.2014 |
Adresa: |
63900, 19111321, Brno, Staré Brno, Poříčí, 903, 17 |
|
IVANA HÖNLINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
místopředseda výboru |
23.08.2014 |
Adresa: |
63900, 19110863, Brno, Staré Brno, Poříčí, 776, 15 |
|
JAKUB CHLUBNA
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
člen výboru |
23.08.2014 |
Adresa: |
60200, 28281870, Brno, Staré Brno, Poříčí, 903, 19 |
|
LIBOR KEBELEŠ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda výboru |
23.08.2014 |
Adresa: |
63900, 19111321, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 903, 17, Poříčí 903/17, Staré Brno, 63900 Brno |
|
IVANA HÖNLINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
místopředseda výboru |
23.08.2014 |
Adresa: |
63900, 19110863, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 776, 15, Poříčí 776/15, Staré Brno, 63900 Brno |
|
JAKUB CHLUBNA
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
člen výboru |
23.08.2014 |
Adresa: |
63900, 28281870, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 903, 19, Poříčí 903/19, Staré Brno, 63900 Brno |
|