Šinogl s.r.o.
28308867 |
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2022 |
Adresa: |
62500, 19217315, Brno-město, Brno, Bohunice, Jihlavská, 656, 2 |
|
Šinogl Group s.r.o.
09389351 |
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2022 |
Adresa: |
62500, 19217315, Brno-město, Brno, Bohunice, Jihlavská, 656, 2 |
|
Šinogl s.r.o.
28308867 |
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2022 |
Adresa: |
62500, 19217315, Brno-město, Brno, Bohunice, Jihlavská, 656, 2, Jihlavská 656/2, Bohunice, 62500 Brno |
|
Šinogl Group s.r.o.
09389351 |
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2022 |
Adresa: |
62500, 19217315, Brno-město, Brno, Bohunice, Jihlavská, 656, 2, Jihlavská 656/2, Bohunice, 62500 Brno |
|
Calida Group s.r.o.
04852524 |
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel |
14.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22081232, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 642, 17 |
|
D&D Directors s.r.o.
08336105 |
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel |
14.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22081232, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 642, 17 |
|
Šinogl s.r.o.
28308867 |
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel |
14.08.2020 |
Adresa: |
62500, 19217315, Brno-město, Brno, Bohunice, Jihlavská, 656, 2 |
|
Šinogl Group s.r.o.
09389351 |
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel |
14.08.2020 |
Adresa: |
62500, 19217315, Brno-město, Brno, Bohunice, Jihlavská, 656, 2 |
|
Calida Group s.r.o.
04852524 |
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel |
14.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22081232, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 642, 17, náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
D&D Directors s.r.o.
08336105 |
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel |
14.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22081232, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 642, 17, náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Šinogl s.r.o.
28308867 |
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel |
14.08.2020 |
Adresa: |
62500, 19217315, Brno-město, Brno, Bohunice, Jihlavská, 656, 2, Jihlavská 656/2, Bohunice, 62500 Brno |
|
Šinogl Group s.r.o.
09389351 |
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel |
14.08.2020 |
Adresa: |
62500, 19217315, Brno-město, Brno, Bohunice, Jihlavská, 656, 2, Jihlavská 656/2, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. JANA PŘIKRYLOVÁ LÉBROVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2020
|
jednatel |
31.08.2018 |
Adresa: |
77900, 23272694, Olomouc, Olomouc, Neředín, Družstevní, 624, 26 |
|
Ing. JANA PŘIKRYLOVÁ LÉBROVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2020
|
jednatel |
31.08.2018 |
Adresa: |
77900, 23272694, Olomouc, Olomouc, Neředín, Družstevní, 624, 26, Družstevní 624/26, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. MICHAL POSLUŽNÝ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
63600, 19637306, Brno-město, Brno, Židenice, Kamenačky, 1817, 23 |
|
Ing. MICHAL POSLUŽNÝ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
63600, 19637306, Brno-město, Brno, Židenice, Kamenačky, 1817, 23, Kamenačky 1817/23, Židenice, 63600 Brno |
|
MARTIN ŠINOGL
|
Neaktivní
od 14.08.2020
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
63400, 19481446, Brno, Nový Lískovec, Rybnická, 127, 115 |
|
MARTIN ŠINOGL
|
Neaktivní
od 14.08.2020
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
63400, 19481446, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Rybnická, 127, 115, Rybnická 127/115, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
MARTIN ŠINOGL
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
63400, 19481446, Brno, Nový Lískovec, Rybnická, 127, 115 |
|
MARTIN ŠINOGL
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
63400, 19481446, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Rybnická, 127, 115, Rybnická 127/115, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Martin Šinogl
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
63400, 19481446, Brno, Rybnická, 127, 115 |
|
MARTIN ŠINOGL
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
63400, 19481446, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Rybnická, 127, 115, Rybnická 127/115, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Marie Ondráčková
|
Neaktivní
od 16.02.2012
|
jednatel |
13.04.2011 |
Adresa: |
62000, 19236905, Brno, Na Návsi, 146, 9 |
|
Marie Ondráčková
|
Neaktivní
od 16.02.2012
|
jednatel |
13.04.2011 |
Adresa: |
62000, 19236905, Brno-město, Brno, Holásky, Na návsi, 146, 9, Na návsi 146/9, Holásky, 62000 Brno |
|
Mgr Daniel Janda
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno, Fillova, 105, 8 |
|
Mgr Daniel Janda
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno-město, Brno, Lesná, Fillova, 105, 8, Fillova 105/8, Lesná, 63800 Brno |
|