KLÁRA NAHODILOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.05.2016 |
Adresa: |
66443, 24690465, Brno-venkov, Želešice, Želešice, Sadová, 109 |
|
Ing. JITKA ČIHÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.05.2016 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26 |
|
Ing. PETRA KOLÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.05.2016 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26 |
|
KLÁRA NAHODILOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.05.2016 |
Adresa: |
66443, 24690465, Brno-venkov, Želešice, Želešice, Sadová, 109, Sadová 109, 66443 Želešice |
|
Ing. JITKA ČIHÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.05.2016 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26, náměstí 28. října 1906/26, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. PETRA KOLÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.05.2016 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26, náměstí 28. října 1906/26, Černá Pole, 60200 Brno |
|
KLÁRA NAHODILOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
předseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
66443, 24690465, Želešice, Želešice, Sadová, 109 |
|
Ing. JITKA ČIHÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
místopředseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26 |
|
Ing. PETRA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26 |
|
KLÁRA NAHODILOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
předseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
66443, 24690465, Brno-venkov, Želešice, Želešice, Sadová, 109, Sadová 109, 66443 Želešice |
|
Ing. JITKA ČIHÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
místopředseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26, náměstí 28. října 1906/26, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. PETRA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26, náměstí 28. října 1906/26, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. PETRA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen výboru |
06.06.2012 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26 |
|
Ing. PETRA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen výboru |
06.06.2012 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26, náměstí 28. října 1906/26, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Tomáš Nawar
|
Neaktivní
od 06.06.2012
|
člen výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno, náměstí 28. října, 1906, 26 |
|
Klára Nahodilová
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
předseda výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno, náměstí 28. října, 1906, 26 |
|
Ing. Jitka Čiháková
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
místopředseda výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno, náměstí 28. října, 1906, 26 |
|
Ing. Tomáš Nawar
|
Neaktivní
od 06.06.2012
|
člen výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26, náměstí 28. října 1906/26, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Klára Nahodilová
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
předseda výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26, náměstí 28. října 1906/26, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. JITKA ČIHÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
místopředseda výboru |
08.02.2011 |
Adresa: |
60200, 19196725, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1906, 26, náměstí 28. října 1906/26, Černá Pole, 60200 Brno |
|