MARIE ZEMANOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.06.2022 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
STANISLAVA HUSÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.06.2022 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
MARIE ZEMANOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.06.2022 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
STANISLAVA HUSÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.06.2022 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
DAGMAR ŠKUBNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
DAGMAR ŠKUBNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
TEREZA JURÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
předseda výboru |
26.01.2022 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
TEREZA JURÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
předseda výboru |
26.01.2022 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
PAVEL ŽÁČEK
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
člen výboru |
16.10.2021 |
Adresa: |
76001, 4244648, Zlín, Zlín, Zlín, Štefánikova, 4047 |
|
PAVEL ŽÁČEK
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
člen výboru |
16.10.2021 |
Adresa: |
76001, 4244648, Zlín, Zlín, Zlín, Štefánikova, 4047, Štefánikova 4047, 76001 Zlín |
|
JURIJ KRAVCIV
|
Neaktivní
od 16.10.2021
|
Člen výboru |
19.02.2021 |
Adresa: |
76001, 4239237, Zlín, Zlín, Zlín, Prostřední, 3472 |
|
JURIJ KRAVCIV
|
Neaktivní
od 16.10.2021
|
Člen výboru |
19.02.2021 |
Adresa: |
76001, 4239237, Zlín, Zlín, Zlín, Prostřední, 3472, Prostřední 3472, 76001 Zlín |
|
TEREZA SVAČINOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
předseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
MARIE ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
TEREZA SVAČINOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
předseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
MARIE ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
RENATA OVESNÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Člen výboru |
10.08.2018 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
RENATA OVESNÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Člen výboru |
10.08.2018 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
Ing. PAVEL DOČKAL
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Předseda výboru |
11.09.2017 |
Adresa: |
76001, 4241444, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy VI, 3704 |
|
JURIJ KRAVCIV
|
Neaktivní
od 19.02.2021
|
Člen výboru |
11.09.2017 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
JIŘÍ GAJDOŠÍK
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
Místopředseda výboru |
11.09.2017 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
Ing. PAVEL DOČKAL
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Předseda výboru |
11.09.2017 |
Adresa: |
76001, 4241444, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy VI, 3704, Lazy VI 3704, 76001 Zlín |
|
JURIJ KRAVCIV
|
Neaktivní
od 19.02.2021
|
Člen výboru |
11.09.2017 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
JIŘÍ GAJDOŠÍK
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
Místopředseda výboru |
11.09.2017 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
TOMÁŠ MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 11.09.2017
|
Předseda výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
76005, 4251822, Zlín, Zlín, Na Honech III, 4922 |
|
Ing. PAVEL DOČKAL
|
Neaktivní
od 11.09.2017
|
Místopředseda výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
76001, 4241444, Zlín, Zlín, Lazy VI, 3704 |
|
JIŘÍ GAJDOŠÍK
|
Neaktivní
od 11.09.2017
|
Člen výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
STANISLAVA HUSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
Člen výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
KAREL SMOLÍK
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Člen výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
59501, 3430090, Velká Bíteš, Velká Bíteš, U Stadionu, 474 |
|
TOMÁŠ MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 11.09.2017
|
Předseda výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
76005, 4251822, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech III, 4922, Na Honech III 4922, 76005 Zlín |
|
Ing. PAVEL DOČKAL
|
Neaktivní
od 11.09.2017
|
Místopředseda výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
76001, 4241444, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy VI, 3704, Lazy VI 3704, 76001 Zlín |
|
JIŘÍ GAJDOŠÍK
|
Neaktivní
od 11.09.2017
|
Člen výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
STANISLAVA HUSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
Člen výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
KAREL SMOLÍK
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Člen výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
59501, 3430090, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Velká Bíteš, U Stadionu, 474, U Stadionu 474, 59501 Velká Bíteš |
|
Ing. Karel Šteker
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
předseda výboru |
21.12.2012 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
Ing. PAVEL DOČKAL
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
místopředseda výboru |
21.12.2012 |
Adresa: |
76001, 4241444, Zlín, Zlín, Lazy VI, 3704 |
|
STANISLAVA HUSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
člen výboru |
21.12.2012 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
Ing. Karel Šteker
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
předseda výboru |
21.12.2012 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
Ing. PAVEL DOČKAL
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
místopředseda výboru |
21.12.2012 |
Adresa: |
76001, 4241444, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy VI, 3704, Lazy VI 3704, 76001 Zlín |
|
STANISLAVA HUSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
člen výboru |
21.12.2012 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|
PhDr. František Zimáček
|
Neaktivní
od 14.11.2012
|
pověřený vlastník |
22.02.2011 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Podlesí II, 5609 |
|
PhDr. František Zimáček
|
Neaktivní
od 14.11.2012
|
pověřený vlastník |
22.02.2011 |
Adresa: |
76005, 28332717, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí II, 5609, Podlesí II 5609, 76005 Zlín |
|