SVĚTLANA VÁCLAVÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2023 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
SVĚTLANA VÁCLAVÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.05.2022 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
SVĚTLANA VÁCLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2023
|
jednatel |
11.05.2022 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|
SVĚTLANA VÁCLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
jednatel |
18.06.2021 |
Adresa: |
60200, 19206216, Brno-město, Brno, Trnitá, Křenová, 64, 13 |
|
SVĚTLANA VÁCLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
jednatel |
18.06.2021 |
Adresa: |
60200, 19206216, Brno-město, Brno, Trnitá, Křenová, 64, 13, Křenová 64/13, Trnitá, 60200 Brno |
|
SVĚTLANA VÁCLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
67905, 1941739, Bukovinka, Bukovinka, 126 |
|
SVĚTLANA VÁCLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
67905, 1941739, Blansko, Bukovinka, Bukovinka, 126, č.p. 126, 67905 Bukovinka |
|
Světlana Václavíková
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
jednatel |
03.03.2011 |
Adresa: |
67905, 1941739, Bukovinka, 126 |
|
SVĚTLANA VÁCLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
jednatel |
03.03.2011 |
Adresa: |
67905, 1941739, Blansko, Bukovinka, Bukovinka, 126, č.p. 126, 67905 Bukovinka |
|