Jaroslav Borůvka
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
16.02.2024 |
Adresa: |
67501, 18754741, Třebíč, Vladislav, Vladislav, 255, č.p. 255, 67501 Vladislav |
|
JAROSLAV BORŮVKA
|
Aktivní
|
předseda společenství |
05.03.2019 |
Adresa: |
67501, 18754741, Třebíč, Vladislav, Vladislav, 255 |
|
Jaroslav Borůvka
|
Neaktivní
od 16.02.2024
|
předseda společenství |
05.03.2019 |
Adresa: |
67501, 18754741, Třebíč, Vladislav, Vladislav, 255, č.p. 255, 67501 Vladislav |
|
JIŘÍ TEXL
|
Neaktivní
od 05.03.2019
|
předseda společenství |
08.09.2017 |
Adresa: |
67501, 18754244, Třebíč, Vladislav, Vladislav, 205 |
|
JIŘÍ TEXL
|
Neaktivní
od 05.03.2019
|
předseda společenství |
08.09.2017 |
Adresa: |
67501, 18754244, Třebíč, Vladislav, Vladislav, 205, č.p. 205, 67501 Vladislav |
|
JIŘÍ TEXL
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
předseda společenství |
05.03.2016 |
Adresa: |
67501, 18754732, Vladislav, Vladislav, 254 |
|
JIŘÍ TEXL
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
předseda společenství |
05.03.2016 |
Adresa: |
67501, 18754732, Třebíč, Vladislav, Vladislav, 254, č.p. 254, 67501 Vladislav |
|
Jiří Texl
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
pověřený vlastník |
19.03.2011 |
Adresa: |
67501, 18754732, Vladislav, 254 |
|
JIŘÍ TEXL
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
pověřený vlastník |
19.03.2011 |
Adresa: |
67501, 18754732, Třebíč, Vladislav, Vladislav, 254, č.p. 254, 67501 Vladislav |
|