MVDr. MICHAL SOVÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.11.2020 |
Adresa: |
63900, 28180682, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 998, 46 |
|
Ing. ADAM VOŇAVKA
|
Aktivní
|
místpředseda výboru |
05.11.2020 |
Adresa: |
66442, 26707942, Brno-venkov, Modřice, Modřice, U hřiště, 731 |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2020 |
Adresa: |
63900, 72535865, Brno-město, Brno, Štýřice, Červený kopec, 1012, 2b |
|
MVDr. MICHAL SOVÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.11.2020 |
Adresa: |
63900, 28180682, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 998, 46, Vinohrady 998/46, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. ADAM VOŇAVKA
|
Aktivní
|
místpředseda výboru |
05.11.2020 |
Adresa: |
66442, 26707942, Brno-venkov, Modřice, Modřice, U hřiště, 731, U hřiště 731, 66442 Modřice |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2020 |
Adresa: |
63900, 72535865, Brno-město, Brno, Štýřice, Červený kopec, 1012, 2b, Červený kopec 1012/2b, Štýřice, 63900 Brno |
|
ALEŠ JURÁNEK
|
Neaktivní
od 05.11.2020
|
místopředseda výboru |
18.12.2019 |
Adresa: |
61200, 77714458, Brno-město, Brno, Sadová, Zaječí hora, 130, 6 |
|
ALEŠ JURÁNEK
|
Neaktivní
od 05.11.2020
|
místopředseda výboru |
18.12.2019 |
Adresa: |
61200, 77714458, Brno-město, Brno, Sadová, Zaječí hora, 130, 6, Zaječí hora 130/6, Sadová, 61200 Brno |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2020
|
člen výboru |
05.10.2018 |
Adresa: |
63900, 72535865, Brno-město, Brno, Štýřice, Červený kopec, 1012, 2b |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2020
|
člen výboru |
05.10.2018 |
Adresa: |
63900, 72535865, Brno-město, Brno, Štýřice, Červený kopec, 1012, 2b, Červený kopec 1012/2b, Štýřice, 63900 Brno |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
člen výboru |
28.08.2015 |
Adresa: |
62500, 19560931, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Vltavská, 213, 11 |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
člen výboru |
28.08.2015 |
Adresa: |
62500, 19560931, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Vltavská, 213, 11, Vltavská 213/11, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
člen výboru |
11.06.2015 |
Adresa: |
63900, 19127570, Brno, Štýřice, Vysoká, 531, 6 |
|
ALEŠ JURÁNEK
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
místopředseda výboru |
11.06.2015 |
Adresa: |
62100, 19513062, Brno, Řečkovice, Kubova, 1950, 2 |
|
MICHAL SOVÁK
|
Neaktivní
od 05.11.2020
|
předseda výboru |
11.06.2015 |
Adresa: |
63900, 28180682, Brno, Štýřice, Vinohrady, 998, 46 |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
člen výboru |
11.06.2015 |
Adresa: |
63900, 19127570, Brno-město, Brno, Štýřice, Vysoká, 531, 6, Vysoká 531/6, Štýřice, 63900 Brno |
|
ALEŠ JURÁNEK
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
místopředseda výboru |
11.06.2015 |
Adresa: |
62100, 19513062, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kubova, 1950, 2, Kubova 1950/2, Řečkovice, 62100 Brno |
|
MICHAL SOVÁK
|
Neaktivní
od 05.11.2020
|
předseda výboru |
11.06.2015 |
Adresa: |
63900, 28180682, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 998, 46, Vinohrady 998/46, Štýřice, 63900 Brno |
|
MICHAL SOVÁK
|
Neaktivní
od 11.06.2015
|
předseda výboru |
21.09.2013 |
Adresa: |
63900, 28180682, Brno, Štýřice, Vinohrady, 998, 46 |
|
MICHAL SOVÁK
|
Neaktivní
od 11.06.2015
|
předseda výboru |
21.09.2013 |
Adresa: |
63900, 28180682, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 998, 46, Vinohrady 998/46, Štýřice, 63900 Brno |
|
Marek Šimáček
|
Neaktivní
od 21.09.2013
|
předseda výboru |
08.03.2011 |
Adresa: |
62500, 19215878, Brno, Gruzínská, 512, 3 |
|
Aleš Juránek
|
Neaktivní
od 11.06.2015
|
místopředseda výboru |
08.03.2011 |
Adresa: |
62100, 19513062, Brno, Kubova, 1950, 2 |
|
Lenka Šebestová
|
Neaktivní
od 11.06.2015
|
člen výboru |
08.03.2011 |
Adresa: |
63500, 19316208, Brno, Kubíčkova, 874, 13 |
|
Marek Šimáček
|
Neaktivní
od 21.09.2013
|
předseda výboru |
08.03.2011 |
Adresa: |
62500, 19215878, Brno-město, Brno, Bohunice, Gruzínská, 512, 3, Gruzínská 512/3, Bohunice, 62500 Brno |
|
ALEŠ JURÁNEK
|
Neaktivní
od 11.06.2015
|
místopředseda výboru |
08.03.2011 |
Adresa: |
62100, 19513062, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kubova, 1950, 2, Kubova 1950/2, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Lenka Šebestová
|
Neaktivní
od 11.06.2015
|
člen výboru |
08.03.2011 |
Adresa: |
63500, 19316208, Brno-město, Brno, Bystrc, Kubíčkova, 874, 13, Kubíčkova 874/13, Bystrc, 63500 Brno |
|