JIŘÍ JURÁNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.01.2023 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20 |
|
JIŘÍ JURÁNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.01.2023 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20, Na Kopci 4201/20, 58601 Jihlava |
|
MIROSLAV MAREŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.04.2021 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20 |
|
ZDENĚK ŠEBEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.04.2021 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20 |
|
MIROSLAV MAREŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.04.2021 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20, Na Kopci 4201/20, 58601 Jihlava |
|
ZDENĚK ŠEBEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.04.2021 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20, Na Kopci 4201/20, 58601 Jihlava |
|
JIŘÍ JURÁNEK
|
Neaktivní
od 11.01.2023
|
člen výboru |
14.04.2021 |
Adresa: |
58601, 13734709, Jihlava, Hybrálec, Hybrálec, 82 |
|
JIŘÍ JURÁNEK
|
Neaktivní
od 11.01.2023
|
člen výboru |
14.04.2021 |
Adresa: |
58601, 13734709, Jihlava, Hybrálec, Hybrálec, 82, č.p. 82, 58601 Hybrálec |
|
MIROSLAV MAREŠ
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
předseda výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20 |
|
ZDENĚK ŠEBEK
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
člen výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20 |
|
JIŘÍ JURÁNEK
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
člen výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
58601, 13734709, Hybrálec, Hybrálec, 82 |
|
MIROSLAV MAREŠ
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
předseda výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20, Na Kopci 4201/20, 58601 Jihlava |
|
ZDENĚK ŠEBEK
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
člen výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20, Na Kopci 4201/20, 58601 Jihlava |
|
JIŘÍ JURÁNEK
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
člen výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
58601, 13734709, Jihlava, Hybrálec, Hybrálec, 82, č.p. 82, 58601 Hybrálec |
|
MIROSLAV MAREŠ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
předseda výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20 |
|
MIROSLAV MAREŠ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
předseda výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20, Na Kopci 4201/20, 58601 Jihlava |
|
JIŘÍ JURÁNEK
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
člen výboru |
16.12.2014 |
Adresa: |
58601, 13734709, Hybrálec, Hybrálec, 82 |
|
JIŘÍ JURÁNEK
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
člen výboru |
16.12.2014 |
Adresa: |
58601, 13734709, Jihlava, Hybrálec, Hybrálec, 82, č.p. 82, 58601 Hybrálec |
|
Jan Barimov
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
člen výboru |
05.04.2011 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20 |
|
Miroslav Mareš
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
předseda výboru |
05.04.2011 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20 |
|
Zdeněk Šebek
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
člen výboru |
05.04.2011 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20 |
|
Jan Barimov
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
člen výboru |
05.04.2011 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20, Na Kopci 4201/20, 58601 Jihlava |
|
MIROSLAV MAREŠ
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
předseda výboru |
05.04.2011 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20, Na Kopci 4201/20, 58601 Jihlava |
|
ZDENĚK ŠEBEK
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
člen výboru |
05.04.2011 |
Adresa: |
58601, 12370738, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4201, 20, Na Kopci 4201/20, 58601 Jihlava |
|