DANA MUCHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.05.2022 |
Adresa: |
59455, 30716128, Brno-venkov, Dolní Loučky, Střemchoví, 231 |
|
DANA MUCHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.05.2022 |
Adresa: |
59455, 30716128, Brno-venkov, Dolní Loučky, Střemchoví, 231, Střemchoví 231, 59455 Dolní Loučky |
|
GABRIELA SVOZILOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2022
|
Jednatel |
05.01.2022 |
Adresa: |
73581, 25453696, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Masarykova, 158 |
|
GABRIELA SVOZILOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2022
|
Jednatel |
05.01.2022 |
Adresa: |
73581, 25453696, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Masarykova, 158, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
JAROSLAV BROSKVA
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
Jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
61200, 19694717, Brno-město, Brno, Královo Pole, Malátova, 104, 4 |
|
JAROSLAV BROSKVA
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
Jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
61200, 19694717, Brno-město, Brno, Královo Pole, Malátova, 104, 4, Malátova 104/4, Královo Pole, 61200 Brno |
|
PAVEL PROŠEK
|
Neaktivní
od 04.02.2016
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
73514, 16992008, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 1015 |
|
PETR BŘEZINA
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
70800, 25092600, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1311, 4 |
|
PAVEL PROŠEK
|
Neaktivní
od 04.02.2016
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
73514, 16992008, Karviná, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 1015, Masarykova třída 1015, Lutyně, 73514 Orlová |
|
PETR BŘEZINA
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
70800, 25092600, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1311, 4, Žilinská 1311/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JAN BLANÁR
|
Neaktivní
od 09.03.2015
|
Jednatel |
16.07.2014 |
Adresa: |
70900, 3317099, Ostrava, Mariánské Hory, Jahnova, 951, 5 |
|
JAN BLANÁR
|
Neaktivní
od 09.03.2015
|
Jednatel |
16.07.2014 |
Adresa: |
70900, 3317099, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Jahnova, 951, 5, Jahnova 951/5, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
Jan Blanar
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
jednatel |
24.07.2012 |
Adresa: |
70900, Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Jahnova, 951, 5 |
|
Jan Blanar
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
jednatel |
24.07.2012 |
Adresa: |
70900, 3317099, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Jahnova, 951, 5, Jahnova 951/5, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
Michaela Mahdalová
|
Neaktivní
od 24.07.2012
|
jednatel |
07.09.2011 |
Adresa: |
76005, 4251555, Zlín, Valachův žleb, 4894 |
|
Michaela Mahdalová
|
Neaktivní
od 24.07.2012
|
jednatel |
07.09.2011 |
Adresa: |
76005, 4251555, Zlín, Zlín, Zlín, Valachův žleb, 4894, Valachův žleb 4894, 76005 Zlín |
|
Kateřina Filipíková
|
Neaktivní
od 07.09.2011
|
jednatel |
17.03.2011 |
Adresa: |
76901, 16019806, Přílepy, 194 |
|
KATEŘINA FILIPÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2011
|
jednatel |
17.03.2011 |
Adresa: |
76901, 16019806, Kroměříž, Přílepy, Přílepy, 194, č.p. 194, 76901 Přílepy |
|