RADKA STOKLÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
29.02.2024 |
Adresa: |
64100, 77881826, Brno-město, Brno, Žebětín, Chudčická, 1045, 23, Chudčická 1045/23, Žebětín, 64100 Brno |
|
RADKA STOKLÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
29.04.2022 |
Adresa: |
61600, 28252560, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Minská, 3195, 44 |
|
Ing. FRANTIŠEK POLÁČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.12.2016 |
Adresa: |
62300, 40908453, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Bašného, 950, 68 |
|
Ing. FRANTIŠEK POLÁČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.12.2016 |
Adresa: |
62300, 40908453, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Bašného, 950, 68, Bašného 950/68, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. MIROSLAV PARTL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.04.2011 |
Adresa: |
62300, 19383096, Brno, Kohoutovice, Bellova, 380, 5 |
|
Ing. MIROSLAV PARTL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.04.2011 |
Adresa: |
62300, 19383096, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Bellova, 380, 5, Bellova 380/5, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
RADKA STOKLÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.02.2024
|
místopředseda výboru |
29.04.2022 |
Adresa: |
61600, 28252560, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Minská, 3195, 44, Minská 3195/44, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
RADKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
místopředseda výboru |
31.08.2018 |
Adresa: |
61600, 28252560, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Minská, 3195, 44 |
|
RADKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
místopředseda výboru |
31.08.2018 |
Adresa: |
61600, 28252560, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Minská, 3195, 44, Minská 3195/44, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
RADKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
místopředseda výboru |
16.01.2014 |
Adresa: |
62300, 19382316, Brno, Kohoutovice, Chopinova, 306, 4 |
|
RADKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
místopředseda výboru |
16.01.2014 |
Adresa: |
62300, 19382316, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Chopinova, 306, 4, Chopinova 306/4, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Radka Holubová
|
Neaktivní
od 16.01.2014
|
místopředseda výboru |
07.04.2011 |
Adresa: |
66407, 24652652, Pozořice, Šumická, 358 |
|
Ing. František Poláček
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
člen výboru |
07.04.2011 |
Adresa: |
62300, 19382243, Brno, Kohoutovice, Chopinova, 299, 5 |
|
Radka Holubová
|
Neaktivní
od 16.01.2014
|
místopředseda výboru |
07.04.2011 |
Adresa: |
66407, 24652652, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Šumická, 358, Šumická 358, 66407 Pozořice |
|
Ing. František Poláček
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
člen výboru |
07.04.2011 |
Adresa: |
62300, 19382243, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Chopinova, 299, 5, Chopinova 299/5, Kohoutovice, 62300 Brno |
|