LEOŠ VYBÍRAL
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2021 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
LEOŠ VYBÍRAL
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2021 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
LEOŠ VYBÍRAL
|
Neaktivní
od 08.09.2021
|
jednatel |
08.10.2016 |
Adresa: |
61900, 19404140, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Rajhradská, 473, 10 |
|
LEOŠ VYBÍRAL
|
Neaktivní
od 08.09.2021
|
jednatel |
08.10.2016 |
Adresa: |
61900, 19404140, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Rajhradská, 473, 10, Rajhradská 473/10, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
LEOŠ VYBÍRAL
|
Neaktivní
od 08.10.2016
|
jednatel |
01.10.2015 |
Adresa: |
61300, 19186843, Brno, Zábrdovice, Merhautova, 438, 22 |
|
Leoš Vybíral
|
Neaktivní
od 08.10.2016
|
jednatel |
01.10.2015 |
Adresa: |
61300, 19186843, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Merhautova, 438, 22, Merhautova 438/22, Zábrdovice, 61300 Brno |
|
Radim Olbrecht
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
jednatel |
22.04.2011 |
Adresa: |
25301, 12762644, Hostivice, Zahradní, 549 |
|
Leoš Vybíral
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
jednatel |
22.04.2011 |
Adresa: |
61300, 19186843, Brno, Merhautova, 22 |
|
RADIM OLBRECHT
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
jednatel |
22.04.2011 |
Adresa: |
25301, 12762644, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Zahradní, 549, Zahradní 549, 25301 Hostivice |
|
Leoš Vybíral
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
jednatel |
22.04.2011 |
Adresa: |
61300, 19186843, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Merhautova, 438, 22, Merhautova 438/22, Zábrdovice, 61300 Brno |
|
Ing. Michal Studnička
|
Neaktivní
od 22.04.2011
|
jednatel |
23.03.2011 |
Adresa: |
61400, 19249314, Brno, Husovická, 888, 6 |
|
Ing. Jaroslav Galba
|
Neaktivní
od 22.04.2011
|
jednatel |
23.03.2011 |
Adresa: |
61600, 19578351, Brno, Sirotkova, 382, 50 |
|
Ing. Michal Studnička
|
Neaktivní
od 22.04.2011
|
jednatel |
23.03.2011 |
Adresa: |
61400, 19249314, Brno-město, Brno, Husovice, Husovická, 888, 6, Husovická 888/6, Husovice, 61400 Brno |
|
Ing. Jaroslav Galba
|
Neaktivní
od 22.04.2011
|
jednatel |
23.03.2011 |
Adresa: |
61600, 19578351, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Sirotkova, 382, 50, Sirotkova 382/50, Žabovřesky, 61600 Brno |
|