Mgr. LADISLAV BÍLÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.08.2020 |
Adresa: |
79852, 10548491, Prostějov, Ochoz, Ochoz, 60 |
|
Dis. MILOSLAV FAJSTL
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.08.2020 |
Adresa: |
79852, 10434798, Prostějov, Budětsko, Budětsko, 16 |
|
Mgr. LADISLAV BÍLÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.08.2020 |
Adresa: |
79852, 10548491, Prostějov, Ochoz, Ochoz, 60, č.p. 60, 79852 Ochoz |
|
Dis. MILOSLAV FAJSTL
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.08.2020 |
Adresa: |
79852, 10434798, Prostějov, Budětsko, Budětsko, 16, č.p. 16, 79852 Budětsko |
|
JIŘÍ KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.05.2014 |
Adresa: |
79852, 10493221, Konice, Konice, Tyršova, 594 |
|
JIŘÍ KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.05.2014 |
Adresa: |
79852, 10493221, Prostějov, Konice, Konice, Tyršova, 594, Tyršova 594, 79852 Konice |
|
Mgr. JAROSLAV MAZUR
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
23.03.2020 |
Adresa: |
79852, 10492496, Prostějov, Konice, Konice, Komenského, 521 |
|
Mgr. Jaroslav Mazur
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
23.03.2020 |
Adresa: |
79852, 10492496, Prostějov, Konice, Konice, Komenského, 521, Komenského 521, 79852 Konice |
|
ROSTISLAV PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 23.03.2020
|
jednatel |
22.09.2019 |
Adresa: |
79852, 10488162, Prostějov, Konice, Konice, Masarykovo nám., 66 |
|
ROSTISLAV PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 23.03.2020
|
jednatel |
22.09.2019 |
Adresa: |
79852, 10488162, Prostějov, Konice, Konice, Masarykovo nám., 66, Masarykovo nám. 66, 79852 Konice |
|
Jiří Kučera
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
jednatel |
04.05.2011 |
Adresa: |
79852, 10493221, Konice, Tyršova, 594 |
|
Rostislav Přikryl
|
Neaktivní
od 22.09.2019
|
jednatel |
04.05.2011 |
Adresa: |
79852, 10488162, Konice, Masarykovo nám., 66 |
|
Mgr. Jaroslav Mazur
|
Neaktivní
od 23.03.2020
|
jednatel |
04.05.2011 |
Adresa: |
79852, 10492496, Konice, Komenského, 521 |
|
JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
jednatel |
04.05.2011 |
Adresa: |
79852, 10493221, Prostějov, Konice, Konice, Tyršova, 594, Tyršova 594, 79852 Konice |
|
ROSTISLAV PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 22.09.2019
|
jednatel |
04.05.2011 |
Adresa: |
79852, 10488162, Prostějov, Konice, Konice, Masarykovo nám., 66, Masarykovo nám. 66, 79852 Konice |
|
Mgr. Jaroslav Mazur
|
Neaktivní
od 23.03.2020
|
jednatel |
04.05.2011 |
Adresa: |
79852, 10492496, Prostějov, Konice, Konice, Komenského, 521, Komenského 521, 79852 Konice |
|