JITKA ŠPALEK KUBÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.10.2022 |
Adresa: |
67181, 83094440, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, Sklepní |
|
JITKA ŠPALEK KUBÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.10.2022 |
Adresa: |
67181, 83094440, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, Sklepní, Sklepní č.ev. 186, Nový Šaldorf, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
|
JITKA BINDROVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7 |
|
KAREL GRUBER
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7 |
|
JITKA BINDROVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7, Na Bojišti 680/7, 66902 Znojmo |
|
KAREL GRUBER
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7, Na Bojišti 680/7, 66902 Znojmo |
|
JITKA ŠPALEK KUBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
místopředseda výboru |
24.11.2021 |
Adresa: |
66902, 10839950, Znojmo, Znojmo, Načeratice, 75 |
|
JITKA ŠPALEK KUBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
místopředseda výboru |
24.11.2021 |
Adresa: |
66902, 10839950, Znojmo, Znojmo, Načeratice, 75, Načeratice 75, 66902 Znojmo |
|
JITKA KUBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
místopředseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
66902, 10839950, Znojmo, Znojmo, Načeratice, 75 |
|
JITKA KUBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
místopředseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
66902, 10839950, Znojmo, Znojmo, Načeratice, 75, Načeratice 75, 66902 Znojmo |
|
JITKA BINDROVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
předseda výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7 |
|
VERONIKA KREJČOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
člen výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
51601, 28261615, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Malá Láň, 1723 |
|
KAREL GRUBER
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
člen výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7 |
|
JITKA BINDROVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
předseda výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7, Na Bojišti 680/7, 66902 Znojmo |
|
VERONIKA KREJČOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
člen výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
51601, 28261615, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Malá Láň, 1723, Malá Láň 1723, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
KAREL GRUBER
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
člen výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7, Na Bojišti 680/7, 66902 Znojmo |
|
Jitka Bindrová
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
předseda výboru |
17.05.2011 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7 |
|
Veronika Krejčová
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen výboru |
17.05.2011 |
Adresa: |
66902, 11008717, Znojmo, Dukelských bojovníků, 2874, 145 |
|
Karel Grúber
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen výboru |
17.05.2011 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7 |
|
JITKA BINDROVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
předseda výboru |
17.05.2011 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7, Na Bojišti 680/7, 66902 Znojmo |
|
Veronika Krejčová
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen výboru |
17.05.2011 |
Adresa: |
67181, 11008717, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Dukelských bojovníků, 2874, 145, Dukelských bojovníků 2874/145, 67181 Znojmo |
|
Karel Grúber
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen výboru |
17.05.2011 |
Adresa: |
66902, 10987541, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Bojišti, 680, 7, Na Bojišti 680/7, 66902 Znojmo |
|