JAROSLAVA PRŮCHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.08.2023 |
Adresa: |
33601, 20747438, Plzeň-jih, Blovice, Hradiště, Pod Strání, 73, Pod Strání 73, Hradiště, 33601 Blovice |
|
JIŘÍ LOCHMAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.08.2023 |
Adresa: |
62100, 19509278, Brno-město, Brno, Řečkovice, Uprkova, 1586, 8, Uprkova 1586/8, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Mgr. PETR MICHEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2022 |
Adresa: |
79852, 10489347, Prostějov, Konice, Konice, E. Beneše, 193 |
|
Mgr. PETR MICHEK
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
jednatel |
01.04.2022 |
Adresa: |
79852, 10489347, Prostějov, Konice, Konice, E. Beneše, 193, E. Beneše 193, 79852 Konice |
|
Mgr. PETR MICHEK
|
Neaktivní
od 01.04.2022
|
jednatel |
05.01.2018 |
Adresa: |
79601, 24826570, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slezská, 2055, 11 |
|
Mgr. PETR MICHEK
|
Neaktivní
od 01.04.2022
|
jednatel |
05.01.2018 |
Adresa: |
79601, 24826570, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Slezská, 2055, 11, Slezská 2055/11, 79601 Prostějov |
|
Mgr. PETR MICHEK
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
jednatel |
22.04.2016 |
Adresa: |
79851, 25462717, Prostějov, Přemyslovice, Přemyslovice, 207 |
|
Ing., arch. HELENA ŘÍHOVÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatelka |
22.04.2016 |
Adresa: |
56802, 18912354, Svitavy, Svitavy, Lány, U Křižovatky, 653, 6 |
|
Mgr. PETR MICHEK
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
jednatel |
22.04.2016 |
Adresa: |
79851, 25462717, Prostějov, Přemyslovice, Přemyslovice, 207, č.p. 207, 79851 Přemyslovice |
|
Ing., arch. HELENA ŘÍHOVÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatelka |
22.04.2016 |
Adresa: |
56802, 18912354, Svitavy, Svitavy, Lány, U Křižovatky, 653, 6, U Křižovatky 653/6, Lány, 56802 Svitavy |
|
JAROSLAV HRDA
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
jednatel |
01.01.2016 |
Adresa: |
67801, 15229831, Blansko, Blansko, Erbenova, 908, 5 |
|
Jaroslav Hrda
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
jednatel |
01.01.2016 |
Adresa: |
67801, 15229831, Blansko, Blansko, Blansko, Erbenova, 908, 5, Erbenova 908/5, 67801 Blansko |
|
JIŘÍ HORÁČEK
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
15.05.2015 |
Adresa: |
62300, 19387423, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 805, 47 |
|
JIŘÍ HORÁČEK
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
15.05.2015 |
Adresa: |
62300, 19387423, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 805, 47, Jírovcova 805/47, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
JANA BERGOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2015
|
jednatel |
18.09.2013 |
Adresa: |
13000, 21771308, Praha 3, Žižkov, Vlkova, 454, 14 |
|
JANA BERGOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2015
|
jednatel |
18.09.2013 |
Adresa: |
13000, 21771308, Praha, Žižkov, Vlkova, 454, 14, Vlkova 454/14, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JANA BERGOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
13000, 22773177, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 1 |
|
JANA BERGOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
13000, 22773177, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 1, V kapslovně 2770/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Hana Sosnarová
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
jednatel |
02.06.2011 |
Adresa: |
63500, 19312954, Brno, Valouškova, 571, 6 |
|
Hana Sosnarová
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
jednatel |
02.06.2011 |
Adresa: |
63500, 19312954, Brno-město, Brno, Bystrc, Valouškova, 571, 6, Valouškova 571/6, Bystrc, 63500 Brno |
|