Ing. ANTONÍN TRČÁLEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.08.2020 |
Adresa: |
61900, 19403615, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Teslova, 415, 11 |
|
ALENA HADRABOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.08.2020 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62 |
|
PETR ROHÁČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.08.2020 |
Adresa: |
62100, 19512945, Brno-město, Brno, Řečkovice, Renčova, 1938, 9 |
|
Ing. ANTONÍN TRČÁLEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.08.2020 |
Adresa: |
61900, 19403615, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Teslova, 415, 11, Teslova 415/11, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
ALENA HADRABOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.08.2020 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|
PETR ROHÁČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.08.2020 |
Adresa: |
62100, 19512945, Brno-město, Brno, Řečkovice, Renčova, 1938, 9, Renčova 1938/9, Řečkovice, 62100 Brno |
|
PETR KORDIOVSKÝ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
Předseda výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62 |
|
ALENA HADRABOVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
Místopředseda výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62 |
|
ZDEŇKA SOLDÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
Člen výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62 |
|
ZDEŇKA SOLDÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
Člen výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|
PETR KORDIOVSKÝ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
Předseda výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ALENA HADRABOVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
Místopředseda výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|
PETR KORDIOVSKÝ
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
předseda výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62 |
|
ROBERT RÜCK
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
místopředseda výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62 |
|
ALENA HADRABOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
člen výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62 |
|
PETR KORDIOVSKÝ
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
předseda výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ROBERT RÜCK
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
místopředseda výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ALENA HADRABOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
člen výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Robert Rück
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
místopředseda výboru |
23.08.2012 |
Adresa: |
62100, Brno, Sibiřská, 1102, 62 |
|
Alena Hadrabová
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen výboru |
23.08.2012 |
Adresa: |
62100, Brno, Sibiřská, 1102, 62 |
|
ROBERT RÜCK
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
místopředseda výboru |
23.08.2012 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ALENA HADRABOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen výboru |
23.08.2012 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Vlasta Kostečková
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
místopředseda výboru |
22.06.2011 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno, Sibiřská, 1102, 62 |
|
Robert Rück
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen výboru |
22.06.2011 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno, Sibiřská, 1102, 62 |
|
Petr Kordiovský
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
předseda výboru |
22.06.2011 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno, Sibiřská, 1102, 62 |
|
Vlasta Kostečková
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
místopředseda výboru |
22.06.2011 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ROBERT RÜCK
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen výboru |
22.06.2011 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|
PETR KORDIOVSKÝ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
předseda výboru |
22.06.2011 |
Adresa: |
62100, 19504144, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1102, 62, Sibiřská 1102/62, Řečkovice, 62100 Brno |
|