MARCELA KVASNIČKOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně výboru |
23.06.2023 |
Adresa: |
66491, 24042773, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 837, 4, Okružní 837/4, 66491 Ivančice |
|
ZDENĚK MISSBACH
|
Aktivní
|
Člen výboru |
23.06.2023 |
Adresa: |
66491, 27882179, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Boží Hora, 1547, 14, Boží Hora 1547/14, 66491 Ivančice |
|
MARTINA POHUNKOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
23.06.2023 |
Adresa: |
66491, 24042765, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 836, 2, Okružní 836/2, 66491 Ivančice |
|
RŮŽENA KEKELOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
14.10.2022 |
Adresa: |
66491, 24048941, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Na úvoze, 1425, 5 |
|
MARCELA KVASNIČKOVÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně společenství |
01.02.2017 |
Adresa: |
66491, 24042773, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 837, 4 |
|
MARTINA POHUNKOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
01.02.2017 |
Adresa: |
66491, 24042765, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 836, 2 |
|
RŮŽENA KEKELOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2023
|
Členka výboru |
14.10.2022 |
Adresa: |
66491, 24048941, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Na úvoze, 1425, 5, Na úvoze 1425/5, 66491 Ivančice |
|
RŮŽENA KEKELOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2022
|
Členka výboru |
01.02.2017 |
Adresa: |
66491, 24042765, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 836, 2 |
|
RŮŽENA KEKELOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2022
|
Členka výboru |
01.02.2017 |
Adresa: |
66491, 24042765, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 836, 2, Okružní 836/2, 66491 Ivančice |
|
MARCELA KVASNIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2023
|
Předsedkyně společenství |
01.02.2017 |
Adresa: |
66491, 24042773, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 837, 4, Okružní 837/4, 66491 Ivančice |
|
MARTINA POHUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2023
|
Členka výboru |
01.02.2017 |
Adresa: |
66491, 24042765, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 836, 2, Okružní 836/2, 66491 Ivančice |
|
MARCELA KVASNIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
předseda výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
66491, 24042773, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 837, 4 |
|
VĚRA CHYTKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
66491, 24042765, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 836, 2 |
|
RŮŽENA KEKELOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
66491, 24042765, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 836, 2 |
|
LUDMILA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
66491, 24042773, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 837, 4 |
|
MARCELA KVASNIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
předseda výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
66491, 24042773, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 837, 4, Okružní 837/4, 66491 Ivančice |
|
VĚRA CHYTKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
66491, 24042765, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 836, 2, Okružní 836/2, 66491 Ivančice |
|
RŮŽENA KEKELOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
66491, 24042765, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 836, 2, Okružní 836/2, 66491 Ivančice |
|
LUDMILA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
66491, 24042773, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 837, 4, Okružní 837/4, 66491 Ivančice |
|
Marcela Kvasničková
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
předseda výboru |
14.07.2011 |
Adresa: |
66491, 24042773, Ivančice, Okružní, 4 |
|
Věra Chytková
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen výboru |
14.07.2011 |
Adresa: |
66491, 24042765, Ivančice, Okružní, 2 |
|
Růžena Kekelová
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen výboru |
14.07.2011 |
Adresa: |
66491, 24042765, Ivančice, Okružní, 2 |
|
Ludmila Fialová
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen výboru |
14.07.2011 |
Adresa: |
66491, Ivančnice, Okružní, 4 |
|
MARCELA KVASNIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
předseda výboru |
14.07.2011 |
Adresa: |
66491, 24042773, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 837, 4, Okružní 837/4, 66491 Ivančice |
|
VĚRA CHYTKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen výboru |
14.07.2011 |
Adresa: |
66491, 24042765, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 836, 2, Okružní 836/2, 66491 Ivančice |
|
RŮŽENA KEKELOVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen výboru |
14.07.2011 |
Adresa: |
66491, 24042765, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 836, 2, Okružní 836/2, 66491 Ivančice |
|
Ludmila Fialová
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen výboru |
14.07.2011 |
Adresa: |
Ivančnice, Okružní, 66491, Okružní 4, 66491 Ivančnice, Česká republika |
|