Ing. RUDOLF FILIP
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
63900, 28342933, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 1003, 48 |
|
Ing. LUBOMÍR HARTMAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19475128, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 467, 12 |
|
BOŘIVOJ ZEMAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
63900, 28342933, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 1003, 48 |
|
Ing. RUDOLF FILIP
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
63900, 28342933, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 1003, 48, Vinohrady 1003/48, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. LUBOMÍR HARTMAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19475128, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 467, 12, Rysova 467/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
BOŘIVOJ ZEMAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
63900, 28342933, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 1003, 48, Vinohrady 1003/48, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. RUDOLF FILIP
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
předseda výboru |
29.10.2016 |
Adresa: |
63900, 28342933, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 1003, 48 |
|
Ing. RUDOLF FILIP
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
předseda výboru |
29.10.2016 |
Adresa: |
63900, 28342933, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 1003, 48, Vinohrady 1003/48, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. LUBOMÍR HARTMAN
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
člen výboru |
09.08.2015 |
Adresa: |
62100, 19475128, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 467, 12 |
|
Ing. LUBOMÍR HARTMAN
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
člen výboru |
09.08.2015 |
Adresa: |
62100, 19475128, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 467, 12, Rysova 467/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
BOŘIVOJ ZEMAN
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
člen výboru |
03.08.2015 |
Adresa: |
63900, 28342933, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 1003, 48 |
|
BOŘIVOJ ZEMAN
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
člen výboru |
03.08.2015 |
Adresa: |
63900, 28342933, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 1003, 48, Vinohrady 1003/48, Štýřice, 63900 Brno |
|
Bořivoj Zeman
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
člen výboru |
11.08.2011 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Husova, 165, 5 |
|
Ing. Lubomír Hartman
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
člen výboru |
11.08.2011 |
Adresa: |
62100, 19475128, Brno, Rysova, 467, 12 |
|
Ing. Rudolf Filip
|
Neaktivní
od 29.10.2016
|
předseda výboru |
11.08.2011 |
Adresa: |
60200, 19102798, Brno, Bezručova, 89, 23a |
|
Bořivoj Zeman
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
člen výboru |
11.08.2011 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Ing. LUBOMÍR HARTMAN
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
člen výboru |
11.08.2011 |
Adresa: |
62100, 19475128, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 467, 12, Rysova 467/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. Rudolf Filip
|
Neaktivní
od 29.10.2016
|
předseda výboru |
11.08.2011 |
Adresa: |
60200, 19102798, Brno-město, Brno, Staré Brno, Bezručova, 89, 23a, Bezručova 89/23a, Staré Brno, 60200 Brno |
|