VERONIKA ŠNEIDEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.06.2023 |
Adresa: |
69662, 23228652, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Obchodní, 1406, Obchodní 1406, 69662 Strážnice |
|
Ing. JAN MECA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.06.2023 |
Adresa: |
17000, 22308644, Praha, Holešovice, Veverkova, 1230, 7, Veverkova 1230/7, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. MIROSLAV ONDRUŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.06.2023 |
Adresa: |
69662, 23228644, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Obchodní, 1405, Obchodní 1405, 69662 Strážnice |
|
ERNEST ČERMÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.12.2017 |
Adresa: |
69662, 23228636, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Obchodní, 1404 |
|
LENKA KARASOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.12.2017 |
Adresa: |
69662, 23228636, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Obchodní, 1404 |
|
VESELSKO, stavební bytové družstvo
00049042 |
Aktivní
|
člen výboru |
01.12.2017 |
Adresa: |
69801, 13715976, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Hutník, 1497 |
|
VERONIKA ŠNEIDEROVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
člen výboru |
09.06.2023 |
Adresa: |
69662, 23219734, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Masarykova, 337, Masarykova 337, 69662 Strážnice |
|
VESELSKO, stavební bytové družstvo
00049042 |
Neaktivní
od 09.06.2023
|
člen výboru |
01.12.2017 |
Adresa: |
69801, 13715976, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Hutník, 1497, Hutník 1497, 69801 Veselí nad Moravou |
|
ERNEST ČERMÁK
|
Neaktivní
od 09.06.2023
|
předseda výboru |
01.12.2017 |
Adresa: |
69662, 23228636, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Obchodní, 1404, Obchodní 1404, 69662 Strážnice |
|
LENKA KARASOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2023
|
člen výboru |
01.12.2017 |
Adresa: |
69662, 23228636, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Obchodní, 1404, Obchodní 1404, 69662 Strážnice |
|
Ernest Čermák
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
předseda výboru |
06.09.2011 |
Adresa: |
69662, 23228636, Strážnice, Obchodní, 1404 |
|
František Vodica
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
člen výboru |
06.09.2011 |
Adresa: |
69662, 23228644, Strážnice, Obchodní, 1405 |
|
VESELSKO, stavební bytové družstvo
00049042 |
Neaktivní
od 01.12.2017
|
člen výboru |
06.09.2011 |
Adresa: |
69801, 13715976, Veselí nad Moravou, Hutník, 1497 |
|
VESELSKO, stavební bytové družstvo
00049042 |
Neaktivní
od 01.12.2017
|
člen výboru |
06.09.2011 |
Adresa: |
69801, 13715976, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Hutník, 1497, Hutník 1497, 69801 Veselí nad Moravou |
|
ERNEST ČERMÁK
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
předseda výboru |
06.09.2011 |
Adresa: |
69662, 23228636, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Obchodní, 1404, Obchodní 1404, 69662 Strážnice |
|
František Vodica
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
člen výboru |
06.09.2011 |
Adresa: |
69662, 23228644, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Obchodní, 1405, Obchodní 1405, 69662 Strážnice |
|