MARTIN GRŰNWALD
|
Aktivní
|
jednatel |
29.01.2021 |
Adresa: |
62700, 79131689, Brno-město, Brno, Slatina, Brněnky, 1540, 5 |
|
MARTIN GRŰNWALD
|
Aktivní
|
jednatel |
29.01.2021 |
Adresa: |
62700, 79131689, Brno-město, Brno, Slatina, Brněnky, 1540, 5, Brněnky 1540/5, Slatina, 62700 Brno |
|
JAN PROKOP
|
Aktivní
|
jednatel |
02.09.2020 |
Adresa: |
75125, 80775446, Přerov, Lazníky, Lazníky, 201 |
|
JAN PROKOP
|
Aktivní
|
jednatel |
02.09.2020 |
Adresa: |
75125, 80775446, Přerov, Lazníky, Lazníky, 201, č.p. 201, 75125 Lazníky |
|
ANTONÍN DILLENZ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2019 |
Adresa: |
76701, 10372300, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Vrobelova, 2883, 19 |
|
ANTONÍN DILLENZ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2019 |
Adresa: |
76701, 10372300, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Vrobelova, 2883, 19, Vrobelova 2883/19, 76701 Kroměříž |
|
Mgr. MILOSLAV HARTMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
25242, 27688160, Jesenice, Osnice, Karafiátová, 499 |
|
Mgr. MILOSLAV HARTMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
25242, 27688160, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Karafiátová, 499, Karafiátová 499, Osnice, 25242 Jesenice |
|
JAN PROKOP
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
75002, 11232935, Přerov, Přerov I-Město, Máchova, 2034, 4 |
|
MARTIN GRŰNWALD
|
Neaktivní
od 29.01.2021
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
67801, 15234517, Blansko, Blansko, nám. Republiky, 1392, 8 |
|
JAN PROKOP
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
75002, 11232935, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Máchova, 2034, 4, Máchova 2034/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
MARTIN GRŰNWALD
|
Neaktivní
od 29.01.2021
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
67801, 15234517, Blansko, Blansko, Blansko, nám. Republiky, 1392, 8, nám. Republiky 1392/8, 67801 Blansko |
|
Ing. GABRIELA RŮŽIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
jednatel |
09.10.2013 |
Adresa: |
75002, 11223090, Přerov, Přerov I-Město, Na Odpoledni, 695, 15 |
|
Ing. GABRIELA RŮŽIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
jednatel |
09.10.2013 |
Adresa: |
75002, 11223090, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Na Odpoledni, 695, 15, Na Odpoledni 695/15, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Gabriela Růžičková
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
75002, 11223090, Přerov, Přerov I - Město, Na Odpoledni, 695, 15 |
|
Ing. GABRIELA RŮŽIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
75002, 11223090, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Na Odpoledni, 695, 15, Na Odpoledni 695/15, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Jan Prokop
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
25.08.2011 |
Adresa: |
75002, 11232935, Přerov, Máchova, 2034, 4 |
|
JAN PROKOP
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
25.08.2011 |
Adresa: |
75002, 11232935, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Máchova, 2034, 4, Máchova 2034/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|