SLAVIŠA ZARIĆ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22096400, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Plzeňská, 1972, 158 |
|
SLAVIŠA ZARIĆ
|
Neaktivní
od 26.06.2024
|
člen představenstva |
26.06.2024 |
Adresa: |
15000, 22096400, Praha, Smíchov, Plzeňská, 1972, 158, Plzeňská 1972/158, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
SLAVIŠA ZARIĆ
|
Neaktivní
od 26.06.2024
|
člen představenstva |
25.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22096400, Praha, Smíchov, Plzeňská, 1972, 158, Plzeňská 1972/158, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
SLAVIŠA ZARIĆ
|
Neaktivní
od 25.07.2020
|
člen představenstva |
16.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22089217, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4 |
|
SLAVIŠA ZARIĆ
|
Neaktivní
od 25.07.2020
|
člen představenstva |
16.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
SLAVIŠA ZARIĆ
|
Neaktivní
od 16.07.2020
|
člen představenstva |
06.06.2019 |
Adresa: |
15000, 22096400, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Plzeňská, 1972, 158 |
|
SLAVIŠA ZARIĆ
|
Neaktivní
od 16.07.2020
|
člen představenstva |
06.06.2019 |
Adresa: |
15000, 22096400, Praha, Smíchov, Plzeňská, 1972, 158, Plzeňská 1972/158, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
SLAVIŠA ZARIĆ
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
člen představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
15000, 22096400, Praha, Smíchov, Plzeňská, 1972, 158 |
|
SLAVIŠA ZARIĆ
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
člen představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
15000, 22096400, Praha, Smíchov, Plzeňská, 1972, 158, Plzeňská 1972/158, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
SLAVIŠA ZARIČ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen představenstva |
07.11.2014 |
Adresa: |
15000, 22096400, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Plzeňská, 1972, 158 |
|
SLAVIŠA ZARIČ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen představenstva |
07.11.2014 |
Adresa: |
15000, 22096400, Praha, Smíchov, Plzeňská, 1972, 158, Plzeňská 1972/158, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
SLAVIŠA ZARIĆ
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
předseda představenstva |
16.12.2013 |
Adresa: |
15000, 22096400, Praha 5, Smíchov, Plzeňská, 1972, 158 |
|
ADAM ŠMÁKAL
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
místopředseda představenstva |
16.12.2013 |
Adresa: |
61700, 19397151, Brno, Komárov, Za mostem, 637, 8 |
|
Ing. PAVEL DUFEK
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
člen představenstva |
16.12.2013 |
Adresa: |
69701, 13437640, Kyjov, Nětčice, Boršovská, 2195, 20 |
|
SLAVIŠA ZARIĆ
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
předseda představenstva |
16.12.2013 |
Adresa: |
15000, 22096400, Praha, Smíchov, Plzeňská, 1972, 158, Plzeňská 1972/158, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ADAM ŠMÁKAL
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
místopředseda představenstva |
16.12.2013 |
Adresa: |
61700, 19397151, Brno-město, Brno, Komárov, Za mostem, 637, 8, Za mostem 637/8, Komárov, 61700 Brno |
|
Ing. Pavel Dufek
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
člen představenstva |
16.12.2013 |
Adresa: |
69701, 13437640, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Boršovská, 2195, 20, Boršovská 2195/20, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
ADAM ŠMÁKAL
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
člen představenstva |
03.10.2013 |
Adresa: |
61700, 19397151, Brno, Komárov, Za mostem, 637, 8 |
|
ADAM ŠMÁKAL
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
člen představenstva |
03.10.2013 |
Adresa: |
61700, 19397151, Brno-město, Brno, Komárov, Za mostem, 637, 8, Za mostem 637/8, Komárov, 61700 Brno |
|
ADAM ŠMÁKAL
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
člen představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
13000, 21787344, Praha 3, Žižkov, Biskupcova, 1843, 3 |
|
ADAM ŠMÁKAL
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
člen představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
13000, 21787344, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1843, 3, Biskupcova 1843/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ladislav Rauš
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
člen představenstva |
19.07.2012 |
Adresa: |
69638, 13550063, Strážovice, 39 |
|
Ing. Evžen Klimek
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
místopředseda představenstva |
19.07.2012 |
Adresa: |
69701, Kyjov, Jungmannova, 220, 15 |
|
Ladislav Rauš
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
člen představenstva |
19.07.2012 |
Adresa: |
69638, 13550063, Hodonín, Strážovice, Strážovice, 39, č.p. 39, 69638 Strážovice |
|
Ing. EVŽEN KLIMEK
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
místopředseda představenstva |
19.07.2012 |
Adresa: |
69701, 13690302, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Jungmannova, 220, 15, Jungmannova 220/15, 69701 Kyjov |
|
Ing. Jiří Klimek
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
místopředseda představenstva |
01.09.2011 |
Adresa: |
69701, 13698893, Kyjov, Květná, 1094, 18 |
|
Ing. Vlastimil Burian
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
člen představenstva |
01.09.2011 |
Adresa: |
69501, 23212276, Hodonín, Slunečná, 3719, 28 |
|
Ing. Pavel Dufek
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
předseda představenstva |
01.09.2011 |
Adresa: |
69701, 13437640, Kyjov, Boršovská, 2195, 20 |
|
Ing. Jiří Klimek
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
místopředseda představenstva |
01.09.2011 |
Adresa: |
69701, 40062597, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Květná, 1094, 18, Květná 1094/18, 69701 Kyjov |
|
Ing. Vlastimil Burian
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
člen představenstva |
01.09.2011 |
Adresa: |
69501, 23212276, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Slunečná, 3719, 28, Slunečná 3719/28, 69501 Hodonín |
|
Ing. Pavel Dufek
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
předseda představenstva |
01.09.2011 |
Adresa: |
69701, 13437640, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Boršovská, 2195, 20, Boršovská 2195/20, Nětčice, 69701 Kyjov |
|