Ing. JAN BÖHM
|
Aktivní
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
19900, 72064901, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Miroslava Hajna, 759, 1 |
|
Ing. JAN BÖHM
|
Aktivní
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
19900, 72064901, Praha, Letňany, Miroslava Hajna, 759, 1, Miroslava Hajna 759/1, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
RENÁTA HAVRÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
13000, 21795274, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Na Balkáně, 2531, 80 |
|
RENÁTA HAVRÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
13000, 21795274, Praha, Žižkov, Na Balkáně, 2531, 80, Na Balkáně 2531/80, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Renáta Havránková
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21795274, Praha, Na Balkáně, 2531, 80 |
|
RENÁTA HAVRÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21795274, Praha, Žižkov, Na Balkáně, 2531, 80, Na Balkáně 2531/80, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Petr Bajer
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
10.10.2011 |
Adresa: |
60200, 19093551, Brno, Kobližná, 30, 9 |
|
PETR BAJER
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
10.10.2011 |
Adresa: |
60200, 19093551, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 30, 9, Kobližná 30/9, Brno-město, 60200 Brno |
|