JAKUB JAVORSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
68201, 13918753, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Město, Masarykovo náměstí, 390, 42 |
|
JAKUB JAVORSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
68201, 13918753, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Město, Masarykovo náměstí, 390, 42, Masarykovo náměstí 390/42, Vyškov-Město, 68201 Vyškov |
|
JIŘÍ ŠEVCOVIC
|
Aktivní
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
68201, 13877364, Rybníček, Rybníček, 18 |
|
JIŘÍ ŠEVCOVIC
|
Aktivní
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
68201, 13877364, Vyškov, Rybníček, Rybníček, 18, č.p. 18, 68201 Rybníček |
|
JAKUB JAVORSKÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
68201, 24968625, Vyškov, Křečkovice, kpt. Otakara Jaroše, 117, 2 |
|
Ing. PETR KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
78301, 72824263, Olomouc, Nemilany, Rudolfa Chorého, 425, 22 |
|
JAKUB JAVORSKÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
68201, 24968625, Vyškov, Vyškov, Křečkovice, kpt. Otakara Jaroše, 117, 2, kpt. Otakara Jaroše 117/2, Křečkovice, 68201 Vyškov |
|
Ing. PETR KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
78301, 72824263, Olomouc, Olomouc, Nemilany, Rudolfa Chorého, 425, 22, Rudolfa Chorého 425/22, Nemilany, 78301 Olomouc |
|
Ing. PETR KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
78301, 72824263, Olomouc, Olomouc, Nemilany, Rudolfa Chorého, 425, 22 |
|
Ing. PETR KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
78301, 72824263, Olomouc, Olomouc, Nemilany, Rudolfa Chorého, 425, 22, Rudolfa Chorého 425/22, Nemilany, 78301 Olomouc |
|
JIŘÍ ŠEVCOVIC
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
08.08.2014 |
Adresa: |
68201, 13877364, Rybníček, Rybníček, 18 |
|
JIŘÍ ŠEVCOVIC
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
08.08.2014 |
Adresa: |
68201, 13877364, Vyškov, Rybníček, Rybníček, 18, č.p. 18, 68201 Rybníček |
|
JIŘÍ ŠEVCOVIC
|
Neaktivní
od 08.08.2014
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
68201, 13904302, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 620, 7 |
|
JIŘÍ ŠEVCOVIC
|
Neaktivní
od 08.08.2014
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
68201, 13904302, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 620, 7, Sídliště Osvobození 620/7, Dědice, 68201 Vyškov |
|
JAKUB JAVORSKÝ
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
14.12.2013 |
Adresa: |
68201, 24968625, Vyškov, Křečkovice, kpt. Otakara Jaroše, 117, 2 |
|
JAKUB JAVORSKÝ
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
14.12.2013 |
Adresa: |
68201, 24968625, Vyškov, Vyškov, Křečkovice, kpt. Otakara Jaroše, 117, 2, kpt. Otakara Jaroše 117/2, Křečkovice, 68201 Vyškov |
|
Jakub Javorský
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
68201, 24968625, Vyškov, kpt. Otakara Jaroše, 117, 2 |
|
Jiří Ševcovic
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
68201, 13904302, Vyškov, Sídliště Osvobození, 620, 7 |
|
Ing. Petr Kratochvíl
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
68201, 13925733, Vyškov, Tyršova, 676, 28 |
|
JAKUB JAVORSKÝ
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
68201, 24968625, Vyškov, Vyškov, Křečkovice, kpt. Otakara Jaroše, 117, 2, kpt. Otakara Jaroše 117/2, Křečkovice, 68201 Vyškov |
|
JIŘÍ ŠEVCOVIC
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
68201, 13904302, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 620, 7, Sídliště Osvobození 620/7, Dědice, 68201 Vyškov |
|
Ing. Petr Kratochvíl
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
68201, 13925733, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Tyršova, 676, 28, Tyršova 676/28, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|