MUDr. TOMÁŠ TESAŘ
|
Neaktivní
od 24.03.2022
|
jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
11000, 21713812, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Štěpánská, 1742, 27 |
|
MUDr. TOMÁŠ TESAŘ
|
Neaktivní
od 24.03.2022
|
jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
11000, 21713812, Praha, Nové Město, Štěpánská, 1742, 27, Štěpánská 1742/27, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Bc. PAVEL ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
jednatel |
12.12.2019 |
Adresa: |
68001, 15278000, Blansko, Boskovice, Boskovice, Lesnická, 1956, 1 |
|
Bc. PAVEL ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
jednatel |
12.12.2019 |
Adresa: |
68001, 15278000, Blansko, Boskovice, Boskovice, Lesnická, 1956, 1, Lesnická 1956/1, 68001 Boskovice |
|
VLADIMÍR PAULÍK
|
Neaktivní
od 12.12.2019
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
67902, 7872011, Blansko, Petrovice, Petrovice, 145 |
|
VLADIMÍR PAULÍK
|
Neaktivní
od 12.12.2019
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
67902, 7872011, Blansko, Petrovice, Petrovice, 145, č.p. 145, 67902 Petrovice |
|
Antonín Šejnost
|
Neaktivní
od 14.05.2012
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
67902, 7872011, Petrovice, 145 |
|
Vladimír Paulík
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
67902, 7872011, Petrovice, 145 |
|
Antonín Šejnost
|
Neaktivní
od 14.05.2012
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
67902, 7872011, Blansko, Petrovice, Petrovice, 145, č.p. 145, 67902 Petrovice |
|
VLADIMÍR PAULÍK
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
67902, 7872011, Blansko, Petrovice, Petrovice, 145, č.p. 145, 67902 Petrovice |
|