LUKÁŠ OPEKAR
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
38232, 27343651, Věžovatá Pláně, Věžovatá Pláně, 26 |
|
LUKÁŠ OPEKAR
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
38232, 27343651, Český Krumlov, Věžovatá Pláně, Věžovatá Pláně, 26, č.p. 26, 38232 Věžovatá Pláně |
|
LUKÁŠ OPEKAR
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
37401, 28334205, Svatý Jan nad Malší, Svatý Jan nad Malší, 146 |
|
LUKÁŠ OPEKAR
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
37401, 28334205, České Budějovice, Svatý Jan nad Malší, Svatý Jan nad Malší, 146, č.p. 146, 37323 Svatý Jan nad Malší |
|
JAN KUČERA
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
63800, 19259883, Brno, Lesná, Haškova, 153, 17 |
|
JAN KUČERA
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
63800, 19259883, Brno-město, Brno, Lesná, Haškova, 153, 17, Haškova 153/17, Lesná, 63800 Brno |
|
Jan Kučera
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
63800, 19259883, Brno, Haškova, 153, 17 |
|
Lukáš Opekar
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
37323, 28334205, Svatý Jan nad Malší, 146 |
|
JAN KUČERA
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
63800, 19259883, Brno-město, Brno, Lesná, Haškova, 153, 17, Haškova 153/17, Lesná, 63800 Brno |
|
LUKÁŠ OPEKAR
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
37401, 28334205, České Budějovice, Svatý Jan nad Malší, Svatý Jan nad Malší, 146, č.p. 146, 37323 Svatý Jan nad Malší |
|