ADRIAN ROSCA
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.10.2017 |
Adresa: |
58000, Chernivtsi, Chernivetská oblast, Ternopilska 24 |
|
ADRIAN ROSCA
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.10.2017 |
Adresa: |
Chernivtsi, Chernivetská oblast, Ternopilska 24, 58000, Ternopilska 24, 58000 Chernivtsi, Chernivetská oblast, Ukrajina |
|
LUBOMÍR BRÁZDA
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
jednatel |
29.07.2017 |
Adresa: |
67201, 10769544, Znojmo, Jamolice, Jamolice, 8 |
|
LUBOMÍR BRÁZDA
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
jednatel |
29.07.2017 |
Adresa: |
67201, 10769544, Znojmo, Jamolice, Jamolice, 8, č.p. 8, 67201 Jamolice |
|
JIŘÍ LEVÝ
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
jednatel |
25.02.2017 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7 |
|
JIŘÍ LEVÝ
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
jednatel |
25.02.2017 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
JIŘÍ LEVÝ
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
41201, 2918854, Litoměřice, Pokratice, Alfonse Muchy, 425, 9 |
|
JIŘÍ LEVÝ
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
41201, 2918854, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Alfonse Muchy, 425, 9, Alfonse Muchy 425/9, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
Miloš Flek
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
jednatel |
16.11.2011 |
Adresa: |
66701, 27881521, Židlochovice, Janáčkova, 781 |
|
MILOŠ FLEK
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
jednatel |
16.11.2011 |
Adresa: |
66701, 27881521, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Janáčkova, 781, Janáčkova 781, 66701 Židlochovice |
|