Ing. TOMÁŠ KUCHYŇKA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.03.2018 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno-město, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c |
|
Ing. TOMÁŠ KUCHYŇKA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.03.2018 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno-město, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c, Jasanová 836/3c, Jundrov, 63700 Brno |
|
Ing. TOMÁŠ KUCHYŇKA
|
Neaktivní
od 14.03.2018
|
jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
62500, 19216220, Brno, Bohunice, Ukrajinská, 545, 19 |
|
Ing. TOMÁŠ KUCHYŇKA
|
Neaktivní
od 14.03.2018
|
jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
62500, 19216220, Brno-město, Brno, Bohunice, Ukrajinská, 545, 19, Ukrajinská 545/19, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. DAREK SKŘÍČEK
|
Neaktivní
od 06.11.2014
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
60300, 19110944, Brno, Staré Brno, Poříčí, 803, 1a |
|
Ing. TOMÁŠ KUCHYŇKA
|
Neaktivní
od 06.11.2014
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
62500, 19216220, Brno, Bohunice, Ukrajinská, 545, 19 |
|
Ing. DAREK SKŘÍČEK
|
Neaktivní
od 06.11.2014
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
60300, 19110944, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 803, 1a, Poříčí 803/1a, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Ing. TOMÁŠ KUCHYŇKA
|
Neaktivní
od 06.11.2014
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
62500, 19216220, Brno-město, Brno, Bohunice, Ukrajinská, 545, 19, Ukrajinská 545/19, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. Darek Skříček
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
03.01.2012 |
Adresa: |
60300, 19110944, Brno, Poříčí, 803, 1a |
|
Ing. Tomáš Kuchyňka
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
03.01.2012 |
Adresa: |
62500, 19216220, Brno, Ukrajinská, 545, 19 |
|
Ing. TOMÁŠ KUCHYŇKA
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
03.01.2012 |
Adresa: |
62500, 19216220, Brno-město, Brno, Bohunice, Ukrajinská, 545, 19, Ukrajinská 545/19, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. DAREK SKŘÍČEK
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
03.01.2012 |
Adresa: |
60300, 19110944, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 803, 1a, Poříčí 803/1a, Staré Brno, 60300 Brno |
|