LIBUŠE LEVÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6 |
|
JAROSLAV KNÍŽE
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6 |
|
IVANA ROZMANOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6 |
|
LIBUŠE LEVÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
JAROSLAV KNÍŽE
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
IVANA ROZMANOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
LIBUŠE LEVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Předseda výboru |
01.02.2017 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6 |
|
JAROSLAV KNÍŽE
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Místopředseda výboru |
01.02.2017 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6 |
|
IVANA ROZMANOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Člen výboru |
01.02.2017 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6 |
|
LIBUŠE LEVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Předseda výboru |
01.02.2017 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
JAROSLAV KNÍŽE
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Místopředseda výboru |
01.02.2017 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
IVANA ROZMANOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Člen výboru |
01.02.2017 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
LIBUŠE LEVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
předseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6 |
|
IVANA ROZMANOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6 |
|
JAROSLAV KNÍŽE
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
místopředseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6 |
|
LIBUŠE LEVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
předseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
IVANA ROZMANOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
JAROSLAV KNÍŽE
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
místopředseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
JAROSLAV KNÍŽE
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
místopředseda |
10.04.2015 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6 |
|
JAROSLAV KNÍŽE
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
místopředseda |
10.04.2015 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Martin Slanina
|
Neaktivní
od 10.04.2015
|
místopředseda |
12.06.2012 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6 |
|
Libuše Levíčková
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
předseda |
12.06.2012 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno, Molákova, 2146, 6 |
|
Ing. Martin Slanina
|
Neaktivní
od 10.04.2015
|
místopředseda |
12.06.2012 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
LIBUŠE LEVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
předseda |
12.06.2012 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
Jan Vodák
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
předseda |
27.01.2012 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno, Molákova, 2146, 6 |
|
Libuše Levíčková
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
místopředseda |
27.01.2012 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno, Molákova, 2146, 6 |
|
Ivana Rozmanová
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen |
27.01.2012 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno, Molákova, 2146, 6 |
|
Jan Vodák
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
předseda |
27.01.2012 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
LIBUŠE LEVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
místopředseda |
27.01.2012 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
IVANA ROZMANOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen |
27.01.2012 |
Adresa: |
62800, 19432968, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2146, 6, Molákova 2146/6, Líšeň, 62800 Brno |
|