MUDr. ARNOŠT ZEMAN
|
Neaktivní
od 05.03.2019
|
jednatel |
27.11.2018 |
Adresa: |
60200, 19167491, Brno-město, Brno, Veveří, Žižkova, 257, 2 |
|
MUDr. ARNOŠT ZEMAN
|
Neaktivní
od 05.03.2019
|
jednatel |
27.11.2018 |
Adresa: |
60200, 19167491, Brno-město, Brno, Veveří, Žižkova, 257, 2, Žižkova 257/2, Veveří, 60200 Brno |
|
MUDr. ARNOŠT ZEMAN
|
Neaktivní
od 27.11.2018
|
jednatel |
04.12.2017 |
Adresa: |
60200, 19167491, Brno-město, Brno, Veveří, Žižkova, 257, 2 |
|
MUDr. ARNOŠT ZEMAN
|
Neaktivní
od 27.11.2018
|
jednatel |
04.12.2017 |
Adresa: |
60200, 19167491, Brno-město, Brno, Veveří, Žižkova, 257, 2, Žižkova 257/2, Veveří, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ JELÍNEK
|
Neaktivní
od 04.12.2017
|
jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
60200, 19172206, Brno-město, Brno, Veveří, Sušilova, 600, 8 |
|
Tomáš Jelínek
|
Neaktivní
od 04.12.2017
|
jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
60200, 19172206, Brno-město, Brno, Veveří, Sušilova, 600, 8, Sušilova 600/8, Veveří, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ JELÍNEK
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
jednatel |
11.08.2017 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
TOMÁŠ JELÍNEK
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
jednatel |
11.08.2017 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ JELÍNEK
|
Neaktivní
od 11.08.2017
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
60300, 19110464, Brno, Staré Brno, Výstavní, 720, 8 |
|
JOZEF UNGER
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
76901, 10411976, Holešov, Holešov, Masarykova, 1335, 23 |
|
TOMÁŠ JELÍNEK
|
Neaktivní
od 11.08.2017
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
60300, 19110464, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 720, 8, Výstavní 720/8, Staré Brno, 60300 Brno |
|
JOZEF UNGER
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
76901, 10411976, Kroměříž, Holešov, Holešov, Masarykova, 1335, 23, Masarykova 1335/23, 76901 Holešov |
|
Tomáš Jelínek
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
23.01.2012 |
Adresa: |
60200, 19172206, Brno, Sušilova, 600, 8 |
|
Tomáš Jelínek
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
23.01.2012 |
Adresa: |
60200, 19172206, Brno-město, Brno, Veveří, Sušilova, 600, 8, Sušilova 600/8, Veveří, 60200 Brno |
|