ALEŠ STÍSKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2023 |
Adresa: |
76901, 10273263, Kroměříž, Martinice, Martinice, 61, č.p. 61, 76901 Martinice |
|
ALEŠ STÍSKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2015 |
Adresa: |
76901, 10273263, Martinice, Martinice, 61 |
|
ALOIS STÍSKAL
|
Neaktivní
od 15.11.2023
|
jednatel |
03.06.2023 |
Adresa: |
76901, 10273263, Kroměříž, Martinice, Martinice, 61, č.p. 61, 76901 Martinice |
|
ALEŠ STÍSKAL
|
Neaktivní
od 03.06.2023
|
jednatel |
02.11.2015 |
Adresa: |
76901, 10273263, Kroměříž, Martinice, Martinice, 61, č.p. 61, 76901 Martinice |
|
Roman Stískal
|
Neaktivní
od 26.01.2015
|
jednatel |
27.02.2012 |
Adresa: |
76901, 10273263, Martinice, 61 |
|
Aleš Stískal
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
jednatel |
27.02.2012 |
Adresa: |
76901, 10273263, Martinice, 61 |
|
Roman Stískal
|
Neaktivní
od 26.01.2015
|
jednatel |
27.02.2012 |
Adresa: |
76901, 10273263, Kroměříž, Martinice, Martinice, 61, č.p. 61, 76901 Martinice |
|
ALEŠ STÍSKAL
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
jednatel |
27.02.2012 |
Adresa: |
76901, 10273263, Kroměříž, Martinice, Martinice, 61, č.p. 61, 76901 Martinice |
|
Kateřina Filipíková
|
Neaktivní
od 27.02.2012
|
jednatel |
19.01.2012 |
Adresa: |
76901, 16019806, Přílepy, 194 |
|
KATEŘINA FILIPÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2012
|
jednatel |
19.01.2012 |
Adresa: |
76901, 16019806, Kroměříž, Přílepy, Přílepy, 194, č.p. 194, 76901 Přílepy |
|