MARIE DOBIÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.12.2014 |
Adresa: |
72528, 3337651, Ostrava, Hošťálkovice, Rynky, 103, 3 |
|
MARIE DOBIÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.12.2014 |
Adresa: |
72528, 3337651, Ostrava-město, Ostrava, Hošťálkovice, Rynky, 103, 3, Rynky 103/3, Hošťálkovice, 72528 Ostrava |
|
MARIE DOBIÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2014
|
jednatel |
12.09.2013 |
Adresa: |
72528, 3337651, Ostrava, Hošťálkovice, Rynky, 103, 3 |
|
MARIE DOBIÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2014
|
jednatel |
12.09.2013 |
Adresa: |
72528, 3337651, Ostrava-město, Ostrava, Hošťálkovice, Rynky, 103, 3, Rynky 103/3, Hošťálkovice, 72528 Ostrava |
|
Marek Dobiáš
|
Neaktivní
od 12.09.2013
|
jednatel |
30.05.2012 |
Adresa: |
72528, 3337651, Ostrava, Rynky, 103, 3 |
|
Marek Dobiáš
|
Neaktivní
od 12.09.2013
|
jednatel |
30.05.2012 |
Adresa: |
72528, 3337651, Ostrava-město, Ostrava, Hošťálkovice, Rynky, 103, 3, Rynky 103/3, Hošťálkovice, 72528 Ostrava |
|
Mgr. Jana Oravčíková
|
Neaktivní
od 30.05.2012
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
97101, 101, Prievidza, J.Bendíka, 778, 5 |
|
Mgr. Jana Oravčíková
|
Neaktivní
od 30.05.2012
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
Prievidza, J.Bendíka, 97101, 5, J.Bendíka 778/5, 97101 Prievidza, Slovensko |
|