Ing. MARTIN SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.02.2024 |
Adresa: |
18100, 42226911, Praha, Troja, Mazurská, 846, 2d, Mazurská 846/2d, Troja, 18100 Praha 8 |
|
PETR BAŠTAN
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
77900, 23308656, Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce, 812, 20 |
|
PaedDr. TAŤÁNA BAŠTANOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2024
|
Jednatel |
18.08.2023 |
Adresa: |
77900, 23308656, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce, 812, 20, Na Vozovce 812/20, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
PETR BAŠTAN
|
Neaktivní
od 28.07.2023
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
77900, 23308656, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce, 812, 20, Na Vozovce 812/20, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Vlastislav Novák
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
jednatel |
09.02.2012 |
Adresa: |
62300, 19389710, Brno, Pisárky, Antonína Procházky, 6, 4c |
|
Roman Kaňkovský
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
jednatel |
09.02.2012 |
Adresa: |
66902, 10994441, Znojmo, Letohradská, 7 |
|
Ing. VLASTISLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
jednatel |
09.02.2012 |
Adresa: |
62300, 19389710, Brno-město, Brno, Pisárky, Antonína Procházky, 6, 4c, Antonína Procházky 6/4c, Pisárky, 62300 Brno |
|
Roman Kaňkovský
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
jednatel |
09.02.2012 |
Adresa: |
66902, 10994441, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Letohradská, 1384, 7, Letohradská 1384/7, 66902 Znojmo |
|