TOMASZ DARIUSZ SOSNOWSKI
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2022 |
Adresa: |
05-830, Stara Wieś, Starowiejska 27 |
|
TOMASZ DARIUSZ SOSNOWSKI
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2022 |
Adresa: |
Stara Wieś, Starowiejska 27, 05-830, Starowiejska 27, 05-830 Stara Wieś, Polsko |
|
MARTIN LIŠČÁK
|
Neaktivní
od 01.02.2022
|
jednatel |
26.06.2020 |
Adresa: |
73601, 24871281, Karviná, Havířov, Šumbark, Petřvaldská, 334, 92 |
|
MARTIN LIŠČÁK
|
Neaktivní
od 01.02.2022
|
jednatel |
26.06.2020 |
Adresa: |
73601, 24871281, Karviná, Havířov, Šumbark, Petřvaldská, 334, 92, Petřvaldská 334/92, Šumbark, 73601 Havířov |
|
MARTIN LIŠČÁK
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
jednatel |
16.12.2019 |
Adresa: |
10600, 26682745, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Záběhlická, 3262, 88a |
|
MARTIN LIŠČÁK
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
jednatel |
16.12.2019 |
Adresa: |
10600, 26682745, Praha, Záběhlice, Záběhlická, 3262, 88a, Záběhlická 3262/88a, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
BŘETISLAV MACURA
|
Neaktivní
od 16.12.2019
|
jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
73601, 24899534, Karviná, Havířov, Město, Místní, 355, 3 |
|
BŘETISLAV MACURA
|
Neaktivní
od 16.12.2019
|
jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
73601, 24899534, Karviná, Havířov, Město, Místní, 355, 3, Místní 355/3, Město, 73601 Havířov |
|
MAREK KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 16.12.2019
|
jednatel |
02.07.2013 |
Adresa: |
73601, 24898635, Havířov, Město, U Stromovky, 265, 10 |
|
MAREK KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 16.12.2019
|
jednatel |
02.07.2013 |
Adresa: |
73601, 24898635, Karviná, Havířov, Město, U Stromovky, 265, 10, U Stromovky 265/10, Město, 73601 Havířov |
|
RADMILA POLIAKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
jednatel |
19.06.2013 |
Adresa: |
79084, 15422887, Mikulovice, Mikulovice, Hlavní, 6 |
|
RADMILA POLIAKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
jednatel |
19.06.2013 |
Adresa: |
79084, 15422887, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Hlavní, 6, Hlavní 6, 79084 Mikulovice |
|
Drahoslav Herzán
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
jednatel |
23.02.2012 |
Adresa: |
26598744, Praha, Kbely, Martinická, 987, 3 |
|
Drahoslav Herzán
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
jednatel |
23.02.2012 |
Adresa: |
19700, 26598744, Praha, Kbely, Martinická, 987, 3, Martinická 987/3, Kbely, 19700 Praha 9 |
|