Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | PK group servis s.r.o. |
ICO: | 29311420 |
Registrovaná adresa: | 61300, 19298234, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 976, 100, Merhautova 976/100, Černá Pole, 61300 Brno |
Začleněno na: | 01.03.2012 |
Předmět podnikání: |
projektová činnost ve výstavbě
oceňování majetku pro: - věci movité, -věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Silniční motorová doprava:nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zámečnictví, nástrojářství
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
klempířství a oprava karoserií
obráběčství
opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava: nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. PAVEL KUBOVIC | Aktivní | 10.08.2018 | |
|
|||
Ing. PAVEL KUBOVIC | Aktivní | 10.08.2018 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. PAVEL KUBOVIC | Aktivní | jednatel | 10.08.2018 |
|
|||
Ing. PAVEL KUBOVIC | Aktivní | jednatel | 10.08.2018 |
|
|||
Ing. PAVEL KUBOVIC | Neaktivní od 10.08.2018 | jednatel | 15.07.2015 |
|
|||
Ing. PAVEL KUBOVIC | Neaktivní od 10.08.2018 | jednatel | 15.07.2015 |
|
|||
Ing. Pavel Kubovic | Neaktivní od 15.07.2015 | jednatel | 01.03.2012 |
|
|||
Ing. PAVEL KUBOVIC | Neaktivní od 15.07.2015 | jednatel | 01.03.2012 |
|
Registrační číslo PK group servis s.r.o. je 29311420.
Registrační adresa PK group servis s.r.o. je 61300, 19298234, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 976, 100, Merhautova 976/100, Černá Pole, 61300 Brno.
PK group servis s.r.o. byla založena 01.03.2012.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. PAVEL KUBOVIC, Ing. PAVEL KUBOVIC.