JAN BANGO
|
Neaktivní
od 10.01.2022
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
71200, 3148874, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Bohumínská, 252, 121 |
|
JAN BANGO
|
Neaktivní
od 10.01.2022
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
71200, 3148874, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Bohumínská, 252, 121, Bohumínská 252/121, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
MIROSLAV LANGER
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
Jednatel |
28.07.2016 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28 |
|
MIROSLAV LANGER
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
Jednatel |
28.07.2016 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28, Klimkovická 55/28, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JIŘÍ SLÁČALA
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
Jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
70030, 3241041, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 345, 60 |
|
JIŘÍ SLÁČALA
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
Jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
70030, 3241041, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 345, 60, Jubilejní 345/60, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
JIŘÍ SLÁČALA
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3241041, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 345, 60 |
|
JIŘÍ SLÁČALA
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3241041, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 345, 60, Jubilejní 345/60, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Jiří Sláčala
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
03.05.2012 |
Adresa: |
74221, 8458057, Kopřivnice, I. Šustaly, 1106, 9 |
|
JIŘÍ SLÁČALA
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
03.05.2012 |
Adresa: |
74221, 8458057, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, I. Šustaly, 1106, 9, I. Šustaly 1106/9, 74221 Kopřivnice |
|
Petr Bajer
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
05.03.2012 |
Adresa: |
60200, 19093551, Brno, Kobližná, 30, 9 |
|
PETR BAJER
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
05.03.2012 |
Adresa: |
60200, 19093551, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 30, 9, Kobližná 30/9, Brno-město, 60200 Brno |
|